Virk/Person | Dato |
---|---|
Arvai Rådgivning & Revision v/Anders Arvai (CVR 16518107) | 01.10.1992 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
A/S O.V. JØRGENSEN. HUNDESTED FISKEEXPORT (CVR 20106093) | NORMAL | 19.02.2019 | formand |
A/S O.V. JØRGENSEN HOLDING (CVR 16223387) | NORMAL | 25.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BOF af 1/12 2022 ApS (CVR 35531904) | NORMAL | 07.05.2021 | 25.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
HALSNÆS SMEDEN A/S (CVR 17471546) | NORMAL | 23.03.2021 | 02.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hundested Propeller Holding A/S (CVR 40240888) | NORMAL | 24.04.2020 | 26.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
HUNDESTED PROPELLER A/S (CVR 67559010) | NORMAL | 10.12.2019 | 26.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
HUNDESTED PROPELLER A/S (CVR 67559010) | NORMAL | 05.02.2018 | 11.02.2019 | formand |
CONVATEC DENMARK A/S (CVR 31477093) | NORMAL | 03.04.2015 | 18.11.2020 | formand |
UNOMEDICAL A/S (CVR 64153315) | NORMAL | 02.04.2015 | 18.11.2020 | formand |
UNOMEDICAL HOLDING A/S (CVR 26679028) | OPLØST EFTER FUSION | 25.03.2015 | 27.11.2018 | formand |
CONVATEC DENMARK A/S (CVR 31477093) | NORMAL | 21.05.2014 | 02.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
UNOMEDICAL HOLDING A/S (CVR 26679028) | OPLØST EFTER FUSION | 21.05.2014 | 24.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
UNOMEDICAL A/S (CVR 64153315) | NORMAL | 11.09.2013 | 01.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
A/S O.V. JØRGENSEN. HUNDESTED FISKEEXPORT (CVR 20106093) | NORMAL | 25.03.2011 | 18.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
HUNDESTED PROPELLER A/S (CVR 67559010) | NORMAL | 16.09.2002 | 04.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSAKTIESELSKABET MATR.NR. 33EØ BRØNDBYVESTER (CVR 26604729) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.04.2002 | 28.08.2006 | bestyrelse |
VIVO SCIENTIFIC ApS (CVR 18667002) | OPLØST EFTER FUSION | 29.04.2001 | 16.08.2002 | bestyrelse |
MEDICOTEST HOLDING ApS (CVR 25625641) | OPLØST EFTER FUSION | 29.04.2001 | 16.08.2002 | bestyrelse |
MEDICOTEST A/S (CVR 39782618) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.2001 | 19.05.2003 | bestyrelse |
Knudsen Plast Holding A/S (CVR 21411191) | NORMAL | 29.12.1998 | 14.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
J J METAL A/S (CVR 10966094) | NORMAL | 17.02.1997 | 27.02.2001 | formand |
MEDIPLAN A/S (CVR 35409815) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.1971 | 16.08.2002 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KNUDSEN KILEN A/S (CVR 87432815) | NORMAL | 22.12.1978 | 28.06.1999 | adm. dir |
KNUDSEN PLAST A/S (CVR 82553614) | NORMAL | 12.04.1977 | 28.06.1999 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Arvai | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Arvai (antal: 19) | 12 | 0 | 6 | 1 |
Pct. | 63 % | 0 % | 32 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Arvai (antal: 26) | 22 | 2 | 1 | 1 |
Pct. | 85 % | 8 % | 4 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
J J METAL A/S (CVR 10966094) | NORMAL | 1987-08-11 | 1995-05-31 | revision |