Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ROYBERG & STEFFENSEN HOLDING A/S (CVR 31180449) | NORMAL | 11.01.2008 |
TT-Byg ApS (CVR 43103482) | NORMAL | 25.02.2022 |
Tsteff Holding ApS (CVR 39476584) | NORMAL | 10.04.2018 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
STEFFENSEN & BJERRING BYG ApS (CVR 25289099) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.03.2000 | 21.01.2008 |
TORBEN STEFFENSEN ApS (CVR 25290070) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.03.2000 | 30.11.2009 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
DK3 I/S (CVR 87614255) | 15.03.1988 |
TS-Ejendom v/Torben Steffensen (CVR 15003189) | 01.09.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 43042114) | NORMAL | 02.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
TT-Byg ApS (CVR 43103482) | NORMAL | 25.02.2022 | formand |
AALBORG HÅNDBOLD A/S (CVR 33372558) | NORMAL | 04.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
ROYBERG & STEFFENSEN HOLDING A/S (CVR 31180449) | NORMAL | 11.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
ROYBERG & STEFFENSEN A/S (CVR 31180627) | NORMAL | 11.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 43042114) | NORMAL | 21.05.2022 | 01.08.2024 | formand |
RealMæglerne Aalborg - Klinggaard & Kristiansen ApS (CVR 38643827) | NORMAL | 22.05.2017 | 01.05.2024 | formand |
NUBK 1000 ApS (CVR 12560044) | TVANGSOPLØST | 01.11.1988 | 23.01.1997 | bestyrelse |
RESTAURATIONSSELSKABET I JOMFRU ANEGADE ApS (CVR 74433618) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.01.1984 | 01.11.1997 | bestyrelse |
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 43042114) | NORMAL | 28.12.1972 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
TT-Byg ApS (CVR 43103482) | NORMAL | 25.02.2022 | direktør |
Tsteff Holding ApS (CVR 39476584) | NORMAL | 10.04.2018 | direktør |
ADELGADE 12 ApS (CVR 31286247) | NORMAL | 09.03.2012 | direktør |
ROYBERG & STEFFENSEN HOLDING A/S (CVR 31180449) | NORMAL | 11.01.2008 | direktør |
ROYBERG & STEFFENSEN A/S (CVR 31180627) | NORMAL | 11.01.2008 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TORBEN STEFFENSEN ApS (CVR 25290070) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.03.2000 | 09.06.2009 | direktion |
STEFFENSEN & BJERRING BYG ApS (CVR 25289099) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.03.2000 | 26.09.2007 | direktion |
NUBK 1000 ApS (CVR 12560044) | TVANGSOPLØST | 01.11.1988 | 23.01.1997 | direktion |
RESTAURATIONSSELSKABET I JOMFRU ANEGADE ApS (CVR 74433618) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.01.1984 | 01.11.1997 | direktion |
RESTAURATIONSSELSKABET STEFFENSEN OG ROYBERG AF 1982 ApS (CVR 71236919) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.08.1982 | 12.01.1989 | direktion |
ROYBERG OG JOHANSEN ApS (CVR 71014711) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.04.1982 | 04.06.1991 | direktion |
JOMFRU ANEGADES EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 43042114) | NORMAL | 28.12.1972 | 01.07.2001 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Steffensen | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Torben Steffensen (antal: 21) | 9 | 1 | 5 | 6 |
Pct. | 43 % | 5 % | 24 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Steffensen (antal: 44) | 10 | 12 | 17 | 5 |
Pct. | 23 % | 27 % | 39 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |