Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FONDEN DEN HAGESKE STIFTELSE (CVR 21293415) | NORMAL | 17.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
B:A:M Universe A/S (CVR 44232782) | NORMAL | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Evovia ApS (CVR 31285305) | NORMAL | 01.08.2023 | formand |
Park Concept A/S (CVR 39386984) | NORMAL | 23.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
OnlineFundraising ApS (CVR 37273457) | NORMAL | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Champagne For Alle ApS (CVR 38799746) | NORMAL | 28.04.2021 | 26.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mesterlære ApS (CVR 40941266) | NORMAL | 28.12.2020 | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Growr.com IVS (CVR 37461865) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.03.2016 | 06.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
5R Service ApS (CVR 32344135) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.01.2014 | 28.12.2015 | bestyrelse |
BERLINGSKE NEW BUSINESS A/S (CVR 26997747) | OPLØST EFTER FUSION | 21.04.2009 | 23.11.2011 | bestyrelse |
Selskabet af marts 2021 A/S (CVR 14724389) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.09.2005 | 20.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
BERLINGSKE TIDENDES SPECIALPUBLIKATIONER A/S (CVR 24212904) | OPLØST EFTER FUSION | 05.08.2005 | 31.12.2006 | bestyrelse |
DANSK OPLAGSKONTROL (CVR 49086318) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.09.2003 | 31.12.2007 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD (CVR 17725114) | NORMAL | 29.04.2002 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
BENJAMIN CAPITAL ApS (CVR 19498794) | NORMAL | 15.09.1998 | 18.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
BENJAMIN HOLDING A/S (CVR 11117503) | NORMAL | 15.09.1998 | 18.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
BENJAMIN HOLDING A/S (CVR 11117503) | NORMAL | 26.06.1997 | 02.10.1997 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SUBSCRIPTION CAPITAL ApS (CVR 35845658) | NORMAL | 07.05.2014 | direktør |
SUBSCRYBE ApS (CVR 33785496) | NORMAL | 01.12.2011 | adm. dir |
VERNERSMINDE HOLDING ApS (CVR 32304788) | NORMAL | 20.10.2011 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
5R Service ApS (CVR 32344135) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.01.2014 | 28.12.2015 | direktion |
SUBSCRYBE ApS (CVR 33785496) | NORMAL | 24.10.2011 | 30.11.2011 | direktør |
BERLINGSKE BLADSALG OG SERVICE A/S (CVR 26327997) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2007 | 18.07.2007 | direktion |
BENJAMIN CAPITAL ApS (CVR 19498794) | NORMAL | 29.06.1999 | 18.11.1999 | direktør |
BENJAMIN HOLDING A/S (CVR 11117503) | NORMAL | 15.09.1998 | 18.11.1999 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Suhr Hansen | 0 % | 4,00 % | 4,00 % | 8,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Morten Suhr Hansen (antal: 25) | 14 | 2 | 5 | 4 |
Pct. | 56 % | 8 % | 20 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Suhr Hansen (antal: 34) | 17 | 8 | 8 | 1 |
Pct. | 50 % | 24 % | 24 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |