Virk/Person | Dato |
---|---|
HELENESMINDE I/S (CVR 15557834) | 01.10.1991 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Lykkebo Fonden Holding ApS (CVR 44708264) | NORMAL | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
LYKKEBO A/S (CVR 73562910) | NORMAL | 27.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET RYESGADE 3, AARHUS A/S (CVR 35210830) | NORMAL | 21.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
BOGHANDLER HENNING CLAUSENS FOND (CVR 35405062) | NORMAL | 08.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
LYKKEBO FONDEN ERF. (CVR 41264373) | NORMAL | 18.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Sinding & Co. Ejendomsadministration A/S (CVR 35856145) | NORMAL | 09.09.2019 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bygningsfonden Tinghuset (CVR 44252627) | NORMAL | 22.08.2023 | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET RYESGADE 3, AARHUS A/S (CVR 35210830) | NORMAL | 18.09.2020 | 20.09.2020 | formand |
Sinding & Co. Ejendomsadministration A/S (CVR 35856145) | NORMAL | 13.05.2016 | 08.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
J.N. 2008 ApS (CVR 31489202) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.06.2008 | 28.05.2015 | bestyrelse |
JENS NIELSEN ApS AF 4. FEBRUAR (CVR 17630148) | NORMAL | 07.02.1994 | 28.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET RYESGADE 3, AARHUS A/S (CVR 35210830) | NORMAL | 21.09.2020 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Lykkebo Midlertidigt Holding ApS (CVR 44707225) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.03.2024 | 18.03.2024 | direktør |
Sinding & Co. Ejendomsadministration A/S (CVR 35856145) | NORMAL | 02.01.2015 | 09.09.2019 | direktør |
J.N. 2008 ApS (CVR 31489202) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.06.2008 | 31.12.2014 | direktion |
SCANHALL ApS. DANMARK (CVR 19775879) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2002 | 01.03.2011 | direktion |
JENS NIELSEN ApS AF 4. FEBRUAR (CVR 17630148) | NORMAL | 07.02.1994 | 31.12.2014 | direktør |
KOMPLEMENTAR ATLANTIC ApS (CVR 83005319) | NORMAL | 10.06.1992 | 31.12.2014 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Elsebeth Due Kjeldsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Elsebeth Due Kjeldsen (antal: 13) | 9 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 69 % | 0 % | 23 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Elsebeth Due Kjeldsen (antal: 24) | 11 | 7 | 6 | 0 |
Pct. | 46 % | 29 % | 25 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |