Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Ejendomsselskabet af 24. september 2019 A/S (CVR 40816542) | NORMAL | 19.09.2019 |
TVC ADVOKATFIRMA P/S (CVR 34227004) | NORMAL | 08.02.2012 |
TVC Leasing ApS (CVR 40115455) | NORMAL | 15.12.2018 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
TBC Advokatanpartsselskab (CVR 40115889) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.12.2018 | 21.06.2020 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Advokat Leo Jantzen (CVR 29572283) | 01.01.2006 |
Krejbjerg Skov I/S (CVR 41404590) | 03.06.2020 |
Søvanggaard I/S v/Kirsten og Leo Jantzen (CVR 20104376) | 01.07.1997 |
TTLC Boligudlejning I/S (CVR 36601094) | 09.05.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomspartnerselskabet I (CVR 41266546) | NORMAL | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet I K/S (CVR 33584784) | NORMAL | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet III (CVR 40819282) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet IV (CVR 40819304) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet VI (CVR 40819312) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet VII (CVR 40819320) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet V (CVR 40819339) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomspartnerselskabet II (CVR 40819347) | NORMAL | 27.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet af 24. september 2019 A/S (CVR 40816542) | NORMAL | 19.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
TVC ADVOKATFIRMA P/S (CVR 34227004) | NORMAL | 11.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
GRØNNE LEJEBOLIGER P/S (CVR 36729325) | NORMAL | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TVC Advokatfirma Roskilde P/S (CVR 34621101) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.2019 | 20.12.2021 | formand |
TVC Advokatfirma Roskilde P/S (CVR 34621101) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.10.2017 | 29.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
GRØNNE LEJEBOLIGER P/S (CVR 36729325) | NORMAL | 23.07.2015 | 28.02.2017 | formand |
TVC ADVOKATFIRMA P/S (CVR 34227004) | NORMAL | 08.02.2012 | 25.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
TVC Leasing ApS (CVR 40115455) | NORMAL | 15.12.2018 | direktør |
TVC ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 34081875) | NORMAL | 07.03.2018 | direktør |
TVC ADVOKATFIRMA P/S (CVR 34227004) | NORMAL | 11.03.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TBC Advokatanpartsselskab (CVR 40115889) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.12.2018 | 21.06.2020 | direktør |
Ejendomsselskabet af 25. juni 2015 ApS (CVR 36687312) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.03.2018 | 14.10.2021 | direktør |
GRØNNE LEJEBOLIGER P/S (CVR 36729325) | NORMAL | 01.03.2017 | 05.03.2020 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Leo Jantzen | 0 % | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Leo Jantzen (antal: 26) | 14 | 1 | 5 | 6 |
Pct. | 54 % | 4 % | 19 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Leo Jantzen (antal: 45) | 15 | 6 | 17 | 7 |
Pct. | 33 % | 13 % | 38 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
TVC ROSKILDE ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 34091072) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2023-03-22 | 2023-09-29 | likvidator |
TVC Advokatfirma Roskilde P/S (CVR 34621101) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-12-20 | 2024-06-24 | likvidator |
TEXTIL HOLDING ApS (CVR 70810719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-02-23 | 2012-08-21 | likvidator |