Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BØGEN SKOV ApS (CVR 33044208) | NORMAL | 23.06.2010 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HCK Newco ApS (CVR 44224658) | OPLØST EFTER SPALTNING | 08.08.2023 | 10.08.2023 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bøgen Skov Holding ApS (CVR 44227363) | NORMAL | 10.08.2023 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
HCK Invest Aalborg ApS (CVR 44227355) | NORMAL | 10.08.2023 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
AaB Kvinde Elitefodbold A/S (CVR 39611287) | NORMAL | 28.06.2021 | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Goal Station Digital ApS (CVR 39749483) | NORMAL | 01.05.2021 | 31.08.2021 | formand |
Nordud A/S (CVR 42061484) | NORMAL | 27.01.2021 | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gotour Danmark ApS (CVR 41672447) | NORMAL | 02.09.2020 | 28.06.2022 | formand |
Lyras A/S (CVR 40222103) | NORMAL | 01.02.2019 | 02.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Margretheshøj ApS (CVR 39500361) | NORMAL | 18.12.2018 | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lyras DK ApS (CVR 38814656) | NORMAL | 15.11.2018 | 02.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Goal Station Group ApS (CVR 36951877) | NORMAL | 02.11.2018 | 11.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Margretheshøj ApS (CVR 39500361) | NORMAL | 16.04.2018 | 30.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Gugvej 142B ApS (CVR 38749927) | NORMAL | 26.06.2017 | 06.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet Gugvej 144 ApS (CVR 36943467) | NORMAL | 26.06.2015 | 29.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET GUGVEJ 152C. AALBORG ApS (CVR 20971894) | NORMAL | 24.08.2011 | 29.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
SFC EJENDOMME ApS (CVR 70824914) | NORMAL | 24.08.2011 | 29.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
GOAL STATION ApS (CVR 33056044) | NORMAL | 04.07.2010 | 02.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
BØGEN SKOV ApS (CVR 33044208) | NORMAL | 23.06.2010 | 15.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
DVI Energi A/S (CVR 30553047) | NORMAL | 28.05.2010 | 25.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
SCANICO A/S (CVR 32153372) | NORMAL | 20.05.2009 | 07.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
SAMSON TRAVEL A/S (CVR 31373662) | NORMAL | 15.04.2008 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
KILDENN EJENDOMME HOLDING ApS (CVR 42573310) | NORMAL | 14.12.2006 | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
KILDENN ApS (CVR 27621686) | NORMAL | 14.12.2006 | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
CAVA PLASTICS A/S (CVR 28294271) | NORMAL | 14.12.2006 | 12.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
VENTS DENMARK ApS (CVR 28497172) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.12.2006 | 20.09.2016 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 1.12.2006 A/S (CVR 30085248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2006 | 26.10.2015 | bestyrelse |
Anpartsselskabet af 7. januar 2021, Aalborg (CVR 26698529) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.2003 | 08.01.2021 | bestyrelse |
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 19. SEPTEMBER 1977 (CVR 82157719) | NORMAL | 21.03.2001 | 30.06.2006 | formand |
P.A.J. INVEST A/S (CVR 18553074) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.04.1995 | 14.01.2002 | formand |
BIOPROCESS A/S (CVR 13611173) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.10.1989 | 26.02.1997 | bestyrelse |
HCK HOLDING AALBORG A/S (CVR 12899602) | NORMAL | 30.03.1989 | 07.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
SCANPHONE COMMUNICATION A/S (CVR 11760139) | TVANGSOPLØST | 01.12.1987 | 03.08.1989 | bestyrelse |
HOLGER COLDING A/S (CVR 10966906) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.03.1987 | 22.04.2015 | bestyrelse |
SCANIO FLOW-EQUIPMENT A/S (CVR 46444752) | OPLØST EFTER FUSION | 24.07.1984 | 15.02.1991 | bestyrelse |
CFS AALBORG A/S (CVR 74122019) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.1983 | 05.01.1989 | bestyrelse |
NORFO A/S (CVR 88215613) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1979 | 14.08.1989 | bestyrelse |
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 19. SEPTEMBER 1977 (CVR 82157719) | NORMAL | 19.09.1977 | 18.04.1995 | formand |
Plougmann A/S (CVR 41424311) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.09.1972 | 12.04.1989 | bestyrelse |
FRIGOSCANDIA EQUIPMENT A/S (CVR 16731404) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.1961 | 30.09.1996 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Gotour Danmark ApS (CVR 41672447) | NORMAL | 28.06.2022 | 07.09.2023 | direktør |
Goal Station Digital ApS (CVR 39749483) | NORMAL | 31.08.2021 | 07.09.2023 | direktør |
GOAL STATION ApS (CVR 33056044) | NORMAL | 02.03.2020 | 07.09.2023 | direktør |
Coocoo Design ApS (CVR 40604502) | NORMAL | 24.06.2019 | 07.09.2023 | direktør |
Goal Station Group ApS (CVR 36951877) | NORMAL | 01.05.2019 | 07.09.2023 | direktør |
Goal Station International ApS (CVR 39067323) | NORMAL | 01.05.2019 | 07.09.2023 | direktør |
HC-JR Invest ApS (CVR 39526271) | NORMAL | 24.04.2018 | 17.08.2020 | direktør |
IDEOON ApS (CVR 35054146) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.01.2017 | 13.03.2017 | direktør |
Ejendomsselskabet Gugvej 144 ApS (CVR 36943467) | NORMAL | 26.06.2015 | 23.06.2016 | direktør |
HOLGER COLDING A/S (CVR 10966906) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.11.2011 | 22.04.2015 | direktion |
Anpartsselskabet af 7. januar 2021, Aalborg (CVR 26698529) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.11.2011 | 08.01.2021 | direktion |
NEOLEASING ApS (CVR 27974244) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.11.2011 | 09.10.2015 | direktion |
HOLDINGSELSKABET AF 1.12.2006 A/S (CVR 30085248) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.08.2011 | 26.10.2015 | direktion |
BØGEN SKOV ApS (CVR 33044208) | NORMAL | 23.06.2010 | 07.09.2023 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET ENERGIVEJ 15, HVORSLEV ApS (CVR 32264883) | NORMAL | 01.06.2009 | 07.09.2023 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET HOUVEJ 12, MARIAGER ApS (CVR 32264875) | NORMAL | 01.06.2009 | 07.09.2023 | direktør |
SCANICO A/S (CVR 32153372) | NORMAL | 20.05.2009 | 24.08.2011 | direktør |
SAMSON TRAVEL A/S (CVR 31373662) | NORMAL | 15.04.2008 | 07.09.2023 | direktør |
SFC EJENDOMME ApS (CVR 70824914) | NORMAL | 25.01.2006 | 23.06.2016 | direktør |
Anpartsselskabet af 7. januar 2021, Aalborg (CVR 26698529) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.2003 | 24.08.2011 | direktion |
COLDING HOLDING ApS (CVR 26616069) | OPLØST EFTER FUSION | 23.09.2003 | 17.01.2012 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET GUGVEJ 152C. AALBORG ApS (CVR 20971894) | NORMAL | 30.06.2001 | 23.06.2016 | direktør |
HCK HOLDING AALBORG A/S (CVR 12899602) | NORMAL | 30.03.1989 | 07.09.2023 | direktør |
SCANPHONE COMMUNICATION A/S (CVR 11760139) | TVANGSOPLØST | 01.12.1987 | 03.08.1989 | direktion |
HOLGER COLDING A/S (CVR 10966906) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.03.1987 | 24.08.2011 | adm. dir |
HOLGER COLDING A/S (CVR 10966906) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.03.1987 | 15.11.1993 | direktion |
SCANIO FLOW-EQUIPMENT A/S (CVR 46444752) | OPLØST EFTER FUSION | 24.07.1984 | 10.05.1989 | direktion |
P.L. INDUSTRI A/S (CVR 81895228) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1977 | 10.11.1989 | direktør |
Plougmann A/S (CVR 41424311) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.09.1972 | 21.12.1988 | direktion |
FRIGOSCANDIA EQUIPMENT A/S (CVR 16731404) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.05.1961 | 30.09.1996 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Holger Colding-Kristensen | 0 % | 0 % | 0 % | 4,17 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Holger Colding-Kristensen (antal: 48) | 30 | 2 | 15 | 1 |
Pct. | 63 % | 4 % | 31 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Holger Colding-Kristensen (antal: 97) | 38 | 30 | 27 | 2 |
Pct. | 39 % | 31 % | 28 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |