Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NECAS A/S (CVR 71184617) | NORMAL | 14.04.2015 | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
NECAS A/S (CVR 71184617) | NORMAL | 28.05.2010 | 13.04.2015 | formand |
PANDRUP KOMMUNES TURISTFREMME A/S (CVR 18868997) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.07.2005 | 27.09.2012 | bestyrelse |
EURO GREEN A/S (CVR 26459125) | TVANGSOPLØST | 06.02.2002 | 01.12.2009 | formand |
ELTOMATIC A/S (CVR 25469968) | NORMAL | 01.01.2000 | 03.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGS- SELSKABET KIRCH ApS (CVR 21284904) | NORMAL | 01.02.1999 | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
EEGS ApS (CVR 19301494) | TVANGSOPLØST | 15.10.1996 | 21.02.2001 | bestyrelse |
PANDRUP KOMMUNES TURISTFREMME A/S (CVR 18868997) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.12.1995 | 20.04.1997 | bestyrelse |
LH MOBILRADIO A/S (CVR 16352004) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.08.1992 | 18.09.2009 | formand |
DANPHONE A/S (CVR 13640378) | NORMAL | 01.11.1989 | 01.12.2000 | formand |
HANS JØRGEN JENSEN, PANDRUP A/S (CVR 73340012) | NORMAL | 21.06.1983 | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
SCANCON ENCODERS A/S (CVR 81117012) | NORMAL | 26.05.1977 | 14.11.2013 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 27/3 2006, PANDRUP ApS (CVR 29446202) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.03.2006 | 02.10.2012 | direktion |
PANDRUP KOMMUNES TURISTFREMME A/S (CVR 18868997) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.07.2005 | 27.09.2012 | direktion |
ELTOMATIC A/S (CVR 25469968) | NORMAL | 01.01.2000 | 03.01.2014 | direktør |
INVESTERINGS- OG FINANSIERINGS- SELSKABET KIRCH ApS (CVR 21284904) | NORMAL | 01.02.1999 | 24.09.2019 | direktør |
HANS JØRGEN JENSEN, PANDRUP A/S (CVR 73340012) | NORMAL | 21.06.1983 | 24.09.2019 | direktør |
NECAS A/S (CVR 71184617) | NORMAL | 27.12.1982 | 04.07.1994 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Jensen | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 15,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Jensen (antal: 13) | 6 | 2 | 4 | 1 |
Pct. | 46 % | 15 % | 31 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Jensen (antal: 22) | 12 | 6 | 4 | 0 |
Pct. | 55 % | 27 % | 18 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |