Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FUTURA DANMARK A/S (CVR 25470826) | NORMAL | 27.06.2000 |
FUTURA INVEST VALBY ApS (CVR 28850034) | NORMAL | 16.06.2005 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FUTURA AARHUS ApS (CVR 25685687) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.10.2000 | 26.11.2018 |
FUTURA HOLDING SOLRØD ApS (CVR 21424544) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.1998 | 16.05.2011 |
FUTURA SOLRØD ApS (CVR 10075467) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.08.2001 | 17.07.2017 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FUTURA INVEST VALBY ApS (CVR 28850034) | NORMAL | 16.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
FUTURA DANMARK A/S (CVR 25470826) | NORMAL | 21.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
FUTURA KØBENHAVN A/S (CVR 12103271) | NORMAL | 27.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Grønttorvet København Holding A/S (CVR 37800406) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.06.2016 | 23.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Grønttorvet 2 A/S (CVR 37799149) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.06.2016 | 14.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Grønttorvet København Projekt A/S (CVR 31862639) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.04.2014 | 17.03.2018 | bestyrelse |
GRØNTTORVET KØBENHAVN ApS (CVR 63347310) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.2013 | 23.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
COPENHAGEN MARKETS ApS (CVR 28675232) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2013 | 10.05.2016 | bestyrelse |
LIVING MART COPENHAGEN A/S (CVR 29831017) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2013 | 27.01.2015 | bestyrelse |
GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING S.M.B.A. (CVR 25943082) | OPLØST EFTER FUSION | 18.03.2013 | 20.07.2016 | bestyrelse |
SPANDAUER DAMM, BERLIN A/S (CVR 29517916) | NORMAL | 20.06.2006 | 10.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
FUTURA FRUGT & GRØNT A/S (CVR 10275849) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.1986 | 23.11.2001 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FUTURA INVEST VALBY ApS (CVR 28850034) | NORMAL | 16.06.2005 | direktør |
FUTURA DANMARK A/S (CVR 25470826) | NORMAL | 27.06.2000 | direktør |
FUTURA KØBENHAVN A/S (CVR 12103271) | NORMAL | 01.05.1988 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FUTURA INVEST VALBY II ApS (CVR 29307539) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.01.2006 | 26.11.2018 | direktion |
A.H. REGNSKABSASSISTANCE ApS (CVR 28318847) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.03.2005 | 20.11.2013 | adm. dir |
FUTURA SOLRØD ApS (CVR 10075467) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.08.2001 | 17.07.2017 | direktion |
FUTURA AARHUS ApS (CVR 25685687) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.10.2000 | 26.11.2018 | direktion |
FUTURA HOLDING SOLRØD ApS (CVR 21424544) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.1998 | 16.05.2011 | direktion |
ABC-FRUGT ApS (CVR 13260699) | TVANGSOPLØST | 01.07.1989 | 07.10.1991 | direktion |
FUTURA FRUGT & GRØNT A/S (CVR 10275849) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.1986 | 23.11.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Strassmann | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 9,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Allan Strassmann (antal: 21) | 6 | 2 | 12 | 1 |
Pct. | 29 % | 10 % | 57 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Strassmann (antal: 32) | 12 | 10 | 5 | 5 |
Pct. | 38 % | 31 % | 16 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |