Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BENSIMON ROSSING ApS (CVR 21087777) | NORMAL | 25.08.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MOTIONSCENTERET VE OG VEL ApS (CVR 20685093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.1998 | 25.09.2002 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BlackWood Ventures Fund I Komplementar ApS (CVR 43558013) | NORMAL | 30.09.2022 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
BlackWood Ventures ApS (CVR 43098063) | NORMAL | 03.03.2022 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
BlackWood Capital Partners ApS (CVR 42056391) | NORMAL | 23.02.2022 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Forward TopCo A/S (CVR 36699884) | NORMAL | 29.05.2015 | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
FRESH FITNESS A/S (CVR 32300022) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2014 | 28.05.2015 | formand |
WASH WORLD ApS (CVR 34486735) | NORMAL | 24.04.2012 | 12.07.2017 | formand |
FITNESS ONE A/S (CVR 30823540) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2011 | 28.02.2013 | formand |
HORSENS FITNESS CENTER A/S (CVR 25251407) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2009 | 20.09.2013 | formand |
FITNESS CLUB SCANDINAVIAN A/S (CVR 21423130) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2009 | 19.09.2013 | formand |
SILKEBORG FITNESS A/S (CVR 26543576) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2009 | 17.05.2011 | formand |
BACIO ITALY ApS (CVR 27442137) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.02.2009 | 12.08.2011 | bestyrelse |
FITNESS WORLD PARTNER ApS (CVR 30531981) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2009 | 28.02.2013 | formand |
SPORTSCLUB A/S (CVR 20656972) | OPLØST EFTER FUSION | 03.06.2008 | 15.05.2009 | formand |
SPORTS CLUB, ALLERØD A/S (CVR 26547725) | OPLØST EFTER FUSION | 03.06.2008 | 15.05.2009 | formand |
Pure Gym Denmark A/S (CVR 25652991) | NORMAL | 31.03.2008 | 28.05.2015 | formand |
FITNESS WORLD CITY ApS (CVR 25849981) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.2001 | 27.11.2005 | formand |
FITNESS WORLD LYONGADE ApS (CVR 25600789) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2000 | 28.11.2005 | formand |
BENSIMON ROSSING ApS (CVR 21087777) | NORMAL | 25.08.1998 | 31.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HSBR Ejendomme ApS (CVR 32943926) | NORMAL | 02.07.2018 | direktør |
WASH WORLD ApS (CVR 34486735) | NORMAL | 12.07.2017 | adm. dir |
Bensimon Rossing Ejd. ApS (CVR 29180237) | NORMAL | 07.11.2005 | direktør |
BENSIMON ROSSING ApS (CVR 21087777) | NORMAL | 25.08.1998 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
My Home Box ApS (CVR 41884835) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.11.2020 | 06.09.2023 | adm. dir |
NV 42-44 ApS (CVR 36958251) | NORMAL | 17.08.2015 | 10.11.2015 | direktør |
BACIO ITALY ApS (CVR 27442137) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.08.2011 | 25.05.2012 | direktion |
FITNESS WORLD ÅRHUSGADE ApS (CVR 31073634) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.2007 | 15.05.2009 | direktion |
FITNESS WORLD ENIGHEDEN ApS (CVR 31073642) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.2007 | 15.05.2009 | direktion |
FITNESS WORLD SLOTSCENTRET ApS (CVR 29977135) | OPLØST EFTER FUSION | 27.10.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD VESTRE STATIONSVEJ ApS (CVR 29977151) | OPLØST EFTER FUSION | 27.10.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD EMDRUP ApS (CVR 29977194) | OPLØST EFTER FUSION | 27.10.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD BASE CAMP ApS (CVR 29977208) | OPLØST EFTER FUSION | 27.10.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD ADMINISTRATION ApS (CVR 29923671) | OPLØST EFTER FUSION | 29.09.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD FREDERIKSBERG ApS (CVR 29771294) | OPLØST EFTER FUSION | 08.08.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD ESBJERG ApS (CVR 29771200) | OPLØST EFTER FUSION | 08.08.2006 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD LYONGADE ApS (CVR 25600789) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2005 | 07.05.2006 | direktion |
FITNESS WORLD CITY ApS (CVR 25849981) | OPLØST EFTER FUSION | 27.11.2005 | 07.05.2008 | direktion |
FITNESS WORLD LYNGBYVEJ ApS (CVR 29009244) | OPLØST EFTER FUSION | 26.09.2005 | 07.05.2008 | direktion |
Pure Gym Denmark A/S (CVR 25652991) | NORMAL | 01.12.2000 | 31.03.2008 | direktør |
VE & VEL SØBORG ApS (CVR 25045750) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.11.1999 | 03.04.2002 | direktion |
VE & VEL AMAGER ApS (CVR 21306533) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.1998 | 03.04.2002 | direktion |
MOTIONSCENTERET VE OG VEL ApS (CVR 20685093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.1998 | 03.04.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Bensimon Rossing | 7,32 % | 9,76 % | 9,76 % | 9,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henrik Bensimon Rossing (antal: 41) | 10 | 4 | 26 | 1 |
Pct. | 24 % | 10 % | 63 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Bensimon Rossing (antal: 57) | 18 | 28 | 6 | 5 |
Pct. | 32 % | 49 % | 11 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
MOTIONSCENTERET VE OG VEL ApS (CVR 20685093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-04-03 | 2002-09-25 | likvidator |
VE & VEL AMAGER ApS (CVR 21306533) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-04-03 | 2002-09-25 | likvidator |
VE & VEL SØBORG ApS (CVR 25045750) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-04-03 | 2002-09-25 | likvidator |