Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
LHS AF 9. APRIL 2002 P/S (CVR 26548675) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.04.2002 | 20.11.2003 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS LHS ApS (CVR 26547040) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.04.2002 | 22.04.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
IB ANDRESEN INDUSTRI A/S (CVR 35745114) | NORMAL | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
IAI HOLDING A/S (CVR 27290485) | NORMAL | 08.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
IMPERO A/S (CVR 32326676) | NORMAL | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
IB ANDRESEN INDUSTRI A/S (CVR 35745114) | NORMAL | 22.09.2020 | 07.02.2023 | næstformand |
IAI HOLDING A/S (CVR 27290485) | NORMAL | 22.09.2020 | 07.02.2023 | næstformand |
BOLIGFONDEN DTU (CVR 36484667) | NORMAL | 01.11.2014 | 18.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
ASCENDI A/S (CVR 30561791) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.09.2014 | 31.05.2016 | formand |
H-KOLLEGIE FONDEN (CVR 36091274) | NORMAL | 01.08.2014 | 03.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
IB ANDRESEN INDUSTRI A/S (CVR 35745114) | NORMAL | 22.11.2013 | 21.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
AT af 6. juli 2015 A/S (CVR 33373198) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.11.2013 | 10.07.2015 | formand |
IAI HOLDING A/S (CVR 27290485) | NORMAL | 02.07.2013 | 21.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
MANAGEMENT OG INNOVATION ApS (CVR 21604844) | NORMAL | 26.02.2013 | 28.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
HEMPEL FONDEN (CVR 21518018) | NORMAL | 05.10.2012 | 06.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
HEMPEL INVEST A/S (CVR 32058205) | NORMAL | 05.10.2012 | 06.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
DSB (CVR 25050053) | NORMAL | 24.04.2012 | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
PRICEWATERHOUSECOOPERS LHS ApS (CVR 26547040) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.11.2004 | 22.04.2008 | formand |
PRICEWATERHOUSECOOPERS INVEST K/S (CVR 12001843) | SLETTET | 28.11.2003 | 15.01.2010 | bestyrelse |
INSTITUTTET FOR DATASIKKERHED AF 1977 A/S (CVR 13258449) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2003 | 23.05.2008 | bestyrelse |
PRICEWATERHOUSECOOPERS GRØNLAND A/S (CVR 87654710) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2003 | 06.10.2005 | bestyrelse |
LHS AF 9. APRIL 2002 P/S (CVR 26548675) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.04.2002 | 11.04.2002 | bestyrelse |
PRICEWATERHOUSECOOPERS LHS ApS (CVR 26547040) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.04.2002 | 04.04.2002 | bestyrelse |
PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 33747810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.03.2001 | 30.11.2001 | bestyrelse |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 16994294) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.11.1999 | 28.11.2003 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CARGER INVEST ApS (CVR 33951205) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.09.2011 | 16.08.2024 | direktør |
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 33771231) | NORMAL | 01.07.2011 | 01.10.2011 | adm. dir |
Green IV ApS (CVR 12523246) | NORMAL | 30.06.2011 | 22.12.2011 | adm. dir |
Green II ApS (CVR 12806078) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.2011 | 22.12.2011 | direktør |
Green III ApS (CVR 12315007) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.2011 | 22.12.2011 | direktør |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 16994294) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.11.2003 | 30.09.2011 | adm. dir |
PRICEWATERHOUSECOOPERS FINANS ApS (CVR 21561010) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2003 | 15.01.2010 | adm. dir |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE ApS (CVR 19756947) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2003 | 15.01.2010 | direktion |
PRICEWATERHOUSECOOPERS INVEST ApS (CVR 87617211) | OPLØST EFTER FUSION | 28.11.2003 | 15.01.2009 | direktion |
PWCSP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (CVR 33747810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2003 | 22.04.2008 | direktion |
IFD' KURSUSCENTER ApS (CVR 15333634) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.11.2003 | 30.06.2006 | direktion |
LHS AF 9. APRIL 2002 P/S (CVR 26548675) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.04.2002 | 11.04.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Gerner | 0 % | 0 % | 0 % | 3,03 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Gerner (antal: 34) | 16 | 1 | 14 | 3 |
Pct. | 47 % | 3 % | 41 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Gerner (antal: 47) | 23 | 12 | 8 | 4 |
Pct. | 49 % | 26 % | 17 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Virksomhed | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CARGER INVEST ApS (CVR 33951205) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2024-08-16 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSK EKSPEDITIONSFOND (CVR 28488254) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-02-08 | 2014-08-22 | revision |