Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
TORBEN DETAIL & EJENDOMME ApS (CVR 32273270) | NORMAL | 26.06.2009 |
VALSGÅRD HOLDING ApS (CVR 29820694) | NORMAL | 07.07.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SELSKABET AF 16. OKTOBER 2000 BRØNDERSLEV A/S (CVR 20764198) | TVANGSOPLØST | 18.02.1998 | 12.10.2001 |
TORBEN NIELSEN HOLDING HOBRO ApS (CVR 21173649) | TVANGSOPLØST | 11.09.1998 | 16.10.2001 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Landbruget Skovbovej v/Torben Vester Nielsen (CVR 71527719) | 01.05.1974 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SELSKABET AF 16. OKTOBER 2000 BRØNDERSLEV A/S (CVR 20764198) | TVANGSOPLØST | 26.06.2000 | 01.03.2001 | bestyrelse |
SELSKABET AF 16. OKTOBER 2000 BRØNDERSLEV A/S (CVR 20764198) | TVANGSOPLØST | 18.02.1998 | 15.06.2000 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Torben-Aars ApS (CVR 32564127) | NORMAL | 01.11.2009 | direktør |
TORBEN HADSUND ApS (CVR 32564100) | NORMAL | 01.11.2009 | direktør |
VALSGÅRD HOLDING ApS (CVR 29820694) | NORMAL | 07.07.2009 | direktør |
TORBEN DETAIL & EJENDOMME ApS (CVR 32273270) | NORMAL | 26.06.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SPORT24 Aars ApS (CVR 29154430) | NORMAL | 01.12.2017 | 01.08.2024 | direktør |
Selskabet af 1. november 2009 ApS (CVR 32564097) | TVANGSOPLØST | 01.11.2009 | 08.03.2024 | direktør |
TORBEN HADSUND ApS (CVR 32469035) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.09.2009 | 30.09.2009 | direktion |
B-YOUNG AARS ApS (CVR 32468748) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.09.2009 | 30.09.2009 | direktion |
TORBEN AARS ApS (CVR 32468691) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.09.2009 | 30.09.2009 | direktion |
SELSKABET AF 16. OKTOBER 2000 BRØNDERSLEV A/S (CVR 20764198) | TVANGSOPLØST | 26.06.2000 | 01.03.2001 | direktion |
TORBEN NIELSEN HOLDING HOBRO ApS (CVR 21173649) | TVANGSOPLØST | 11.09.1998 | 01.05.2001 | direktør |
SELSKABET AF 16. OKTOBER 2000 BRØNDERSLEV A/S (CVR 20764198) | TVANGSOPLØST | 18.02.1998 | 15.06.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Vester Nielsen | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % | 21,43 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Torben Vester Nielsen (antal: 14) | 5 | 3 | 3 | 3 |
Pct. | 36 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Vester Nielsen (antal: 28) | 2 | 12 | 10 | 4 |
Pct. | 7 % | 43 % | 36 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |