Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
UTTENTHAL ERHVERVSEJENDOMME ApS (CVR 20956690) | NORMAL | 30.04.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET LINÅVEJ 9 F A/S (CVR 20956798) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.1998 | 02.12.2002 |
OLJA INVEST ApS (CVR 21637998) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.02.1999 | 25.09.2018 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ANETTE UTTENTHAL A/S (CVR 21705330) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2005 | 11.08.2009 | bestyrelse |
ANETTE UTTENTHAL EJENDOMME A/S (CVR 25908686) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2005 | 11.08.2009 | bestyrelse |
OLJA INVEST ApS (CVR 21637998) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.02.1999 | 10.10.2002 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET LINÅVEJ 9 F A/S (CVR 20956798) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.1998 | 14.03.2002 | bestyrelse |
UTTENTHAL ERHVERVSEJENDOMME ApS (CVR 20956690) | NORMAL | 30.04.1998 | 14.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
ANETTE UTTENTHAL ADMINISTRATION A/S (CVR 20207345) | OPLØST EFTER FUSION | 27.06.1997 | 11.08.2009 | bestyrelse |
A/S C. JUL. UTTENTHAL (CVR 15136502) | NORMAL | 01.04.1991 | 11.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
A/S C. JUL. UTTENTHAL (CVR 15136502) | NORMAL | 01.04.1991 | 30.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
UNICOM XV ApS (CVR 24954617) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.1973 | 24.02.1992 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OLJA INVEST ApS (CVR 21637998) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.02.1999 | 25.09.2018 | direktion |
UTTENTHAL ERHVERVSEJENDOMME ApS (CVR 20956690) | NORMAL | 30.04.1998 | 14.03.2002 | direktør |
A/S C. JUL. UTTENTHAL (CVR 15136502) | NORMAL | 01.04.1991 | 30.04.1998 | direktør |
UNICOM XV ApS (CVR 24954617) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.1973 | 24.01.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Mogens Uttenthal | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Mogens Uttenthal (antal: 10) | 2 | 1 | 5 | 2 |
Pct. | 20 % | 10 % | 50 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Mogens Uttenthal (antal: 19) | 9 | 4 | 3 | 3 |
Pct. | 47 % | 21 % | 16 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |