Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Andreas Højmose Damgård Jensen Holding ApS (CVR 39833670) | NORMAL | 03.09.2018 |
Herning Bilen Rute ApS (CVR 29693765) | NORMAL | 30.06.2006 |
Josefine Damgård Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833530) | NORMAL | 03.09.2018 |
SKJERN BILEN HOLDING A/S (CVR 31499003) | NORMAL | 24.06.2008 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BELLA ANDALO HOLDING ApS (CVR 35408681) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.07.2013 | 28.11.2014 | formand |
HERNING BILEN FINANS A/S (CVR 32570011) | OPLØST EFTER FUSION | 23.11.2009 | 17.08.2015 | bestyrelse |
HERNING BILEN RUTE A/S (CVR 32139795) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.2009 | 17.08.2015 | bestyrelse |
Herning Bilen Specialruter A/S (CVR 31759358) | NORMAL | 17.09.2008 | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
SKJERN BILEN HOLDING A/S (CVR 31499003) | NORMAL | 24.06.2008 | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
HERNING BILEN A/S (CVR 31499615) | NORMAL | 24.06.2008 | 19.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
SKJERN BILEN REGIO A/S (CVR 31499127) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.2008 | 17.08.2015 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Josefine Damgård Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833530) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Andreas Højmose Damgård Jensen Holding ApS (CVR 39833670) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Line Juul Andersen Holding ApS (CVR 39833891) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Mike Juul Andersen Holding ApS (CVR 39834081) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Jasmin Juul Andersen Holding ApS (CVR 39834278) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Fælles Holding Herning ApS (CVR 39850923) | NORMAL | 03.09.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HERNING BILEN FINANS A/S (CVR 32570011) | OPLØST EFTER FUSION | 23.11.2009 | 06.01.2012 | direktion |
HERNING BILEN RUTE A/S (CVR 32139795) | OPLØST EFTER FUSION | 27.04.2009 | 23.11.2009 | direktion |
Herning Bilen Specialruter A/S (CVR 31759358) | NORMAL | 17.09.2008 | 30.12.2011 | direktør |
SKJERN BILEN HOLDING A/S (CVR 31499003) | NORMAL | 24.06.2008 | 06.01.2012 | direktør |
SKJERN BILEN REGIO A/S (CVR 31499127) | OPLØST EFTER FUSION | 24.06.2008 | 30.12.2011 | direktion |
HERNING BILEN A/S (CVR 31499615) | NORMAL | 24.06.2008 | 30.12.2011 | direktør |
Herning Bilen Rute ApS (CVR 29693765) | NORMAL | 30.06.2006 | 30.09.2010 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Damgård Andersen | 0 % | 0 % | 0 % | 6,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kristian Damgård Andersen (antal: 15) | 10 | 1 | 3 | 1 |
Pct. | 67 % | 7 % | 20 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Damgård Andersen (antal: 29) | 7 | 13 | 5 | 4 |
Pct. | 24 % | 45 % | 17 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |