Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR 15807776) | NORMAL | 06.12.1991 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Tonax A/S (CVR 29627681) | NORMAL | 15.01.2019 | formand |
Tonax Holding A/S (CVR 37318779) | NORMAL | 16.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
NANI A/S (CVR 27201482) | NORMAL | 10.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tonax A/S (CVR 29627681) | NORMAL | 23.09.2013 | 14.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
C'ARLA DU NORD A/S (CVR 26042046) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.2007 | 13.05.2015 | bestyrelse |
REVISORGRUPPEN DANMARK (CVR 16178683) | NORMAL | 12.05.1992 | 26.09.1997 | suppleant |
AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (CVR 15767936) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.12.1991 | 25.03.1996 | bestyrelse |
Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR 15807776) | NORMAL | 06.12.1991 | 11.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET AF 31. MARTS 1992 (CVR 78419628) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.1985 | 13.04.1993 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Tonax Holding A/S (CVR 37318779) | NORMAL | 16.12.2015 | direktør |
NANI A/S (CVR 27201482) | NORMAL | 07.06.2011 | direktør |
KALPENDAL HOLDING ApS (CVR 28512120) | NORMAL | 18.03.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Tonax A/S (CVR 29627681) | NORMAL | 21.06.2011 | 15.01.2019 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Charles Nielsen | 0 % | 0 % | 10,00 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kim Charles Nielsen (antal: 21) | 11 | 6 | 3 | 1 |
Pct. | 52 % | 29 % | 14 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Charles Nielsen (antal: 31) | 9 | 4 | 6 | 12 |
Pct. | 29 % | 13 % | 19 % | 39 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
MIJACO ApS (CVR 73270219) | OPLØST EFTER KONKURS | 1983-06-27 | 2002-01-09 | revision |
ICEBERG RECORDS A/S (CVR 18552442) | NORMAL | 1995-04-28 | 2015-05-19 | revision |
LYNGE OLSEN GROUP A/S (CVR 15134542) | NORMAL | 1991-01-01 | 1999-05-06 | revision |
TEAMTEC ELECTRONIC SILKEBORG A/S (CVR 10700299) | OPLØST EFTER FUSION | 1987-05-01 | 1996-01-12 | revision |
LTC DATA ApS (CVR 27353118) | TVANGSOPLØST | 2003-12-01 | 2007-03-28 | revision |
HP NR. 1 ApS (CVR 19300188) | NORMAL | 1996-08-01 | 2002-01-09 | revision |
PAN INTERNATIONAL AGENCY FOR ORCHESTRAS AND ARTISTS ApS (CVR 54520514) | UNDER KONKURS | 1975-02-26 | 2002-10-25 | revision |
HOLDINGSELSKABET AF 4. DECEMBER 1998 A/S (CVR 21605999) | OPLØST EFTER KONKURS | 1992-03-01 | 1995-11-30 | revision |
ICEBERG MUSIC PRODUCTION ApS (CVR 13491968) | OPLØST EFTER KONKURS | 1979-01-22 | 1990-10-12 | revision |
ICEBERG PUBLISHING A/S (CVR 19809234) | NORMAL | 1996-12-09 | 2015-05-19 | revision |
Tandlæge Hanne Kristensen ApS (CVR 21771708) | NORMAL | 1999-06-28 | 2009-12-04 | revision |