Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
J & N HOLDING ApS (CVR 25171446) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.01.2000 | 22.12.2003 |
SELSKABET AF 15.12.2014 A/S (CVR 33066414) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.07.2010 | 07.06.2016 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Juul & Nielsen og Barslund I/S (CVR 37362034) | NORMAL | 29.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
SNEDKERIERNE A/S (CVR 36465638) | NORMAL | 15.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
ACTIVATUM A/S (CVR 27142818) | NORMAL | 12.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
JUUL & NIELSEN ERHVERVSEJENDOMME A/S (CVR 26688833) | NORMAL | 31.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
JUUL & NIELSEN VEST A/S (CVR 28291922) | NORMAL | 08.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Juul & Nielsen Construction Group A/S (CVR 27582060) | NORMAL | 20.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
JUUL & NIELSEN A/S (CVR 13836795) | NORMAL | 13.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Intree ApS (CVR 39016346) | NORMAL | 05.04.2018 | 23.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Manor Dalum A/S (CVR 37534935) | NORMAL | 14.03.2016 | 09.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Manor af den 1. oktober 2019 ApS (CVR 32340644) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.08.2013 | 02.05.2018 | bestyrelse |
DESIGN FRAME A/S (CVR 31083605) | TVANGSOPLØST | 19.05.2011 | 10.04.2013 | bestyrelse |
SELSKABET AF 15.12.2014 A/S (CVR 33066414) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.07.2010 | 07.01.2014 | bestyrelse |
SERVICESELSKABET AF 1/6-2011 A/S (CVR 28985002) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.11.2007 | 29.06.2011 | formand |
TEKNIKSELSKABET AF 1/6-2011 A/S (CVR 30075315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.11.2006 | 29.06.2011 | bestyrelse |
RESTAURATIONSAKTIESELSKABET BARONEN (CVR 21288888) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.2005 | 01.02.2009 | bestyrelse |
J & N HOLDING ApS (CVR 25171446) | OPLØST EFTER SPALTNING | 03.07.2003 | 22.12.2003 | bestyrelse |
RØDOVRE EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 26307104) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.10.2001 | 15.04.2002 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JUUL & NIELSEN VEST A/S (CVR 28291922) | NORMAL | 12.10.2012 | adm. dir |
Juul & Nielsen Construction Group A/S (CVR 27582060) | NORMAL | 20.01.2004 | direktør |
TOMMY CHARLES HOLDING ApS (CVR 27505236) | NORMAL | 22.12.2003 | direktør |
JUUL & NIELSEN A/S (CVR 13836795) | NORMAL | 01.01.1990 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KØBENHAVNERBOLIGER.DK ApS (CVR 29179999) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.2012 | 28.02.2014 | direktør |
SELSKABET AF 15.12.2014 A/S (CVR 33066414) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.07.2010 | 07.01.2014 | direktion |
KAFFEHAVEN ApS (CVR 31496349) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2008 | 12.11.2013 | direktion |
KØBENHAVNERBOLIGER.DK ApS (CVR 29179999) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.09.2007 | 14.11.2008 | direktør |
Ejendomsselskabet MBV 13 ApS (CVR 30066383) | NORMAL | 14.11.2006 | 19.12.2023 | direktør |
JUUL & NIELSEN EJENDOMME VEST ApS (CVR 28985886) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.09.2005 | 18.02.2016 | direktion |
SERVICESELSKABET AF 1/6-2011 A/S (CVR 28985002) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.09.2005 | 14.11.2007 | direktion |
J & N HOLDING ApS (CVR 25171446) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.01.2000 | 22.12.2003 | direktion |
SØNDERBORG HUSET ApS (CVR 18738945) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.1995 | 13.03.1998 | direktion |
AFVIKLINGSANPARTSSELSKABET AF 18. NOVEMBER 1994 (CVR 13928134) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1990 | 02.03.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tommy Nielsen | 8,00 % | 8,00 % | 16,00 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tommy Nielsen (antal: 25) | 11 | 5 | 8 | 1 |
Pct. | 44 % | 20 % | 32 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tommy Nielsen (antal: 43) | 17 | 14 | 10 | 2 |
Pct. | 40 % | 33 % | 23 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |