Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Komplementarselskabet ANP IV ApS (CVR 41967781) | NORMAL | 19.12.2020 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
GÅRDEJER KENNETH JENSEN (CVR 42731056) | 20.06.1985 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S SØBORG HOVEDGADE 25-29, GENTOFTE (CVR 25781147) | NORMAL | 20.06.2024 | formand |
K/S Viborg, Sct. Mathias Gade (CVR 39987252) | NORMAL | 03.04.2023 | formand |
ANP V P/S (CVR 36919825) | NORMAL | 05.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Beierholm Finansiel Rådgivning Partnerselskab (CVR 31624436) | NORMAL | 28.10.2016 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Beierholm Invest P/S (CVR 37394548) | NORMAL | 15.01.2016 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 32895468) | NORMAL | 31.08.2012 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (CVR 32885292) | NORMAL | 31.08.2012 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 24207501) | OPLØST EFTER SPALTNING | 06.09.2003 | 15.10.2010 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SØBORG HOVEDGADE 25-29, 2000 ApS (CVR 25772571) | NORMAL | 26.08.2024 | direktør |
Viborg, Sct. Mathias Gade Komplementar ApS (CVR 39986981) | NORMAL | 03.04.2023 | direktør |
MIDTAGER ApS (CVR 35875395) | NORMAL | 02.05.2022 | direktør |
Komplementarselskabet ANP V ApS (CVR 36919507) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
ANP V P/S (CVR 36919825) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
Komplementarselskabet ANP I ApS (CVR 38640488) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
Komplementarselskabet ANP II ApS (CVR 38640526) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
Komplementarselskabet ANP III ApS (CVR 38640704) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
ANP II K/S (CVR 38640984) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
ANP III K/S (CVR 38641158) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
ANP I K/S (CVR 38649841) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
Komplementarselskabet ANP IV ApS (CVR 41967781) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
ANP IV K/S (CVR 41969385) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
KJE INVEST ApS (CVR 33249780) | NORMAL | 15.10.2010 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Beierholm Invest P/S (CVR 37394548) | NORMAL | 15.01.2016 | 30.04.2019 | adm. dir |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 32895468) | NORMAL | 31.08.2012 | 30.04.2019 | adm. dir |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (CVR 32885292) | NORMAL | 31.08.2012 | 30.04.2019 | adm. dir |
Datoselskabet af 01.05.20 ApS (CVR 13866341) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.08.2012 | 30.04.2019 | direktion |
HLB Denmark ApS (CVR 24245306) | NORMAL | 31.08.2012 | 30.04.2019 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kenneth Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kenneth Jensen (antal: 27) | 21 | 1 | 3 | 2 |
Pct. | 78 % | 4 % | 11 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kenneth Jensen (antal: 38) | 8 | 19 | 8 | 3 |
Pct. | 21 % | 50 % | 21 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS DANMARK ApS (CVR 18163543) | OPLØST EFTER FUSION | 1997-04-29 | 1999-11-30 | revision |
FARMINGTON HOUSE ApS (CVR 19957039) | OPLØST EFTER KONKURS | 1997-01-27 | 2000-05-09 | revision |