Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
NEW WAVES DANCE ACTION ApS (CVR 30609174) | TVANGSOPLØST | 12.06.2007 | 06.09.2024 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Udlejer Søren Eivind Andreasen (CVR 13848033) | 01.04.1985 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (CVR 11729770) | NORMAL | 02.11.1987 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET DAGELYKKE EJENDOMME (CVR 38577514) | NORMAL | 31.10.1916 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKIVE P-HUS A/S (CVR 30908384) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2007 | 30.06.2011 | bestyrelse |
UDVIKLINGSSELSKABET DRONNINGBORG EJENDOMME A/S (CVR 30615425) | NORMAL | 14.06.2007 | 08.06.2012 | formand |
EJENDOM & INVESTERING P/S (CVR 29686327) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.06.2006 | 28.10.2014 | bestyrelse |
NR. LYNGBY A/S (CVR 29421935) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.03.2006 | 22.10.2009 | bestyrelse |
STRANDPARKEN TORNBY PARTNERSELSKAB (CVR 29415307) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.2006 | 15.08.2014 | bestyrelse |
MBS ApS NR. 27.156 (CVR 25186842) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.02.2000 | 04.05.2004 | bestyrelse |
ApS KBIL 9 NR 1117 (CVR 10321409) | TVANGSOPLØST | 01.07.1986 | 09.12.1987 | bestyrelse |
SØREN ANDREASEN INVEST ApS (CVR 45988651) | TVANGSOPLØST | 17.09.1979 | 25.02.1999 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 1. DECEMBER 2009 ApS (CVR 32674143) | NORMAL | 01.12.2009 | direktør |
DAGELYKKE EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 32674585) | NORMAL | 25.11.2009 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET AF 1/11-08, AALBORG ApS (CVR 30534581) | NORMAL | 21.10.2008 | direktør |
HOLDINGSELSKABET AF 1/4-88 ApS (CVR 11729770) | NORMAL | 02.11.1987 | direktør |
AKTIESELSKABET DAGELYKKE EJENDOMME (CVR 38577514) | NORMAL | 31.10.1916 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TANNISBUGTVEJ 90 ApS (CVR 33378262) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.12.2010 | 04.07.2014 | direktion |
DAGELYKKE EJENDOMSSELSKAB II ApS (CVR 32887007) | OPLØST EFTER FUSION | 20.04.2010 | 10.12.2010 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET FLOWERGARDEN ApS (CVR 31868823) | TVANGSOPLØST | 17.11.2008 | 24.06.2010 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET NR. LYNGBY ApS (CVR 28971621) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.07.2008 | 20.11.2008 | direktion |
AAGADE SKIVE ApS (CVR 30906489) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2007 | 30.06.2011 | direktion |
SKIVE P-HUS A/S (CVR 30908384) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2007 | 30.06.2011 | direktion |
NEW WAVES DANCE ACTION ApS (CVR 30609174) | TVANGSOPLØST | 12.06.2007 | 30.09.2008 | direktør |
EJENDOM & INVESTERING P/S (CVR 29686327) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.06.2006 | 28.10.2014 | direktion |
STRANDPARKEN TORNBY PARTNERSELSKAB (CVR 29415307) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.2006 | 15.08.2014 | direktion |
SJB EJENDOMME ApS (CVR 28840977) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.2005 | 07.01.2014 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET HELSINGØR ERHVERV I ApS (CVR 11985947) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 15.04.2011 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KOLDING ERHVERV II ApS (CVR 11986595) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1988 | 30.05.2002 | direktion |
BYGGESELSKABET STRANDPARKEN, EBELTOFT ApS (CVR 10957001) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.07.1987 | 25.06.1990 | direktion |
Auning Vandland ApS (CVR 10833698) | TVANGSOPLØST | 13.04.1987 | 26.03.1999 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 1243 (CVR 10471249) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1986 | 20.11.1992 | direktion |
ApS KBIL 9 NR 1117 (CVR 10321409) | TVANGSOPLØST | 01.07.1986 | 09.12.1987 | direktion |
BYGGESELSKABET LUPINVÆNGET, AALBORG ApS (CVR 10036402) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.08.1984 | 02.09.1991 | direktion |
EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKABET 6411 ApS (CVR 73559618) | TVANGSOPLØST | 12.03.1984 | 01.06.1999 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET VIEHOLMGAARD ApS (CVR 73105919) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.1982 | 30.05.2002 | direktion |
JYTTE ANDREASEN INVEST ApS (CVR 71286517) | TVANGSOPLØST | 28.09.1982 | 15.06.1993 | direktion |
SØREN ANDREASEN INVEST ApS (CVR 45988651) | TVANGSOPLØST | 17.09.1979 | 25.02.1999 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Eivind Andreasen | 40,00 % | 46,67 % | 53,33 % | 56,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Eivind Andreasen (antal: 30) | 6 | 17 | 6 | 1 |
Pct. | 20 % | 57 % | 20 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Eivind Andreasen (antal: 38) | 10 | 26 | 1 | 1 |
Pct. | 26 % | 68 % | 3 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |