Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Green Forest and Farming ApS (CVR 36939192) | NORMAL | 26.06.2015 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
23.09.1997 ApS (CVR 20428570) | TVANGSOPLØST | 23.09.1997 | 15.05.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ØSTBJERG HOLDING ApS (CVR 32887880) | NORMAL | 08.06.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GREEN TEAM GROUP A/S (CVR 33057539) | NORMAL | 15.08.2014 | 07.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
MAJLAND A/S (CVR 29626901) | NORMAL | 15.08.2014 | 02.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
GREEN TEAM HOLDING A/S (CVR 29150257) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.2014 | 14.08.2019 | bestyrelse |
GREEN TEAM DANMARK ApS (CVR 27180140) | NORMAL | 03.02.2014 | 31.12.2014 | formand |
BLUE-GREEN HOLDING ApS (CVR 29632359) | OPLØST EFTER SPALTNING | 08.06.2011 | 23.03.2015 | formand |
GREEN TEAM GROUP A/S (CVR 33057539) | NORMAL | 01.07.2010 | 15.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
NATURE GREEN INVEST A/S (CVR 31605024) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2008 | 23.01.2013 | bestyrelse |
GREEN TEAM EUROPE A/S (CVR 30599322) | NORMAL | 25.05.2007 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
BREDAL PLANTESKOLE A/S (CVR 76044813) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2007 | 10.03.2008 | formand |
MAJLAND A/S (CVR 29626901) | NORMAL | 15.12.2006 | 15.01.2014 | formand |
GREEN TEAM HOLDING A/S (CVR 29150257) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2006 | 15.01.2014 | bestyrelse |
INDUSTRITAG A/S (CVR 10709989) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.04.2005 | 01.02.2010 | formand |
GREEN TEAM GROUP ApS (CVR 15011130) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.02.2001 | 15.12.2006 | bestyrelse |
OMSÆTNINGSSELSKABET DAN-STRUDS A.M.B.A. (CVR 20394293) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1999 | 27.03.1999 | bestyrelse |
ENTROPIDAN A/S (CVR 15911948) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1992 | 04.07.1996 | bestyrelse |
AM VÆRKTØJ ODENSE A/S (CVR 15053135) | NORMAL | 07.05.1991 | 15.10.1992 | bestyrelsesmedlem |
ACCU-AIR A/S (CVR 11799647) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1987 | 11.10.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Green Forest and Farming ApS (CVR 36939192) | NORMAL | 26.06.2015 | direktør |
Blue-Green Holding 1 ApS (CVR 36963298) | NORMAL | 23.03.2015 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MAJLAND A/S (CVR 29626901) | NORMAL | 31.12.2014 | 24.08.2015 | adm. dir |
GREEN TEAM GROUP A/S (CVR 33057539) | NORMAL | 01.07.2010 | 31.12.2014 | direktør |
ØSTBJERG HOLDING ApS (CVR 32887880) | NORMAL | 31.03.2010 | 08.06.2011 | direktør |
NATURE GREEN INVEST A/S (CVR 31605024) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2008 | 23.01.2013 | direktion |
NATURE GREEN PLANTATION ApS (CVR 31605075) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2008 | 23.01.2013 | direktion |
GREEN TEAM EUROPE A/S (CVR 30599322) | NORMAL | 25.05.2007 | 30.09.2014 | direktør |
GREEN TEAM DANMARK ApS (CVR 27180140) | NORMAL | 15.12.2006 | 03.02.2014 | adm. dir |
GREEN TEAM GROUP ApS (CVR 15011130) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.12.2006 | 31.03.2010 | direktion |
GREEN TEAM HOLDING A/S (CVR 29150257) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.2006 | 31.12.2014 | direktion |
BLUE-GREEN HOLDING ApS (CVR 29632359) | OPLØST EFTER SPALTNING | 22.09.2006 | 08.06.2011 | direktion |
23.09.1997 ApS (CVR 20428570) | TVANGSOPLØST | 23.09.1997 | 23.01.2001 | direktion |
INSATECH A/S (CVR 12136498) | NORMAL | 24.05.1988 | 03.08.1989 | direktør |
ACCU-AIR A/S (CVR 11799647) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1987 | 11.10.1995 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peder Larsen Østbjerg | 9,52 % | 14,29 % | 14,29 % | 23,81 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peder Larsen Østbjerg (antal: 21) | 9 | 5 | 6 | 1 |
Pct. | 43 % | 24 % | 29 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peder Larsen Østbjerg (antal: 39) | 18 | 15 | 4 | 2 |
Pct. | 46 % | 38 % | 10 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |