Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Aaby-Bruun ApS (CVR 42438944) | NORMAL | 01.06.2021 |
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S (CVR 26162262) | NORMAL | 31.05.2001 |
COMBI SERVICE ROSKILDE HOLDING ApS (CVR 26383595) | NORMAL | 17.12.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Shaping New Tomorrow Holding ApS (CVR 41529547) | NORMAL | 14.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bloom Copenhagen Medical Aesthetic Clinic 2020 ApS (CVR 41510684) | NORMAL | 08.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
SNT ApS (CVR 36732261) | NORMAL | 19.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lions Invest ApS (CVR 38779729) | NORMAL | 23.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S (CVR 26162262) | NORMAL | 16.03.2012 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S (CVR 83933410) | NORMAL | 02.04.2020 | 10.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
TRAVEL SENSE A/S (CVR 26381967) | NORMAL | 01.08.2019 | 24.08.2023 | formand |
Rådhusvej Charlottenlund ApS (CVR 40484833) | NORMAL | 22.04.2019 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Plantemagerne ApS (CVR 40323155) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.2019 | 26.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
TABLEBOX ApS (CVR 35206094) | NORMAL | 04.09.2017 | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
ISHØJ GOLF A/S (CVR 28317700) | NORMAL | 13.08.2012 | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
LYNGBY BOLDKLUB A/S (CVR 30616065) | NORMAL | 11.04.2011 | 19.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Aaby-Bruun ApS (CVR 42438944) | NORMAL | 01.06.2021 | direktør |
Lions Invest ApS (CVR 38779729) | NORMAL | 23.06.2017 | adm. dir |
COMBI SERVICE EJENDOMME ApS (CVR 29605904) | NORMAL | 30.05.2006 | adm. dir |
COMBI SERVICE ROSKILDE HOLDING ApS (CVR 26383595) | NORMAL | 17.12.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Plantemagerne ApS (CVR 40323155) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.2019 | 26.08.2019 | direktør |
ISHØJ GOLF A/S (CVR 28317700) | NORMAL | 23.09.2013 | 12.09.2017 | direktør |
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S (CVR 26162262) | NORMAL | 22.03.2011 | 16.03.2012 | direktør |
LYNGBY BOLDKLUB A/S (CVR 30616065) | NORMAL | 24.01.2011 | 01.02.2012 | adm. dir |
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S (CVR 26162262) | NORMAL | 28.04.2009 | 15.04.2010 | direktør |
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S (CVR 26162262) | NORMAL | 30.04.2007 | 01.05.2008 | direktør |
KILDEBRØNDE CARE ApS (CVR 29513988) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.04.2006 | 28.05.2013 | direktion |
STABLEMATE ApS (CVR 28305362) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2004 | 19.09.2007 | adm. dir |
COMBI SERVICE ROSKILDE A/S (CVR 26162262) | NORMAL | 31.05.2001 | 23.02.2004 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Birgit Aaby-Bruun | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Birgit Aaby-Bruun (antal: 26) | 19 | 1 | 4 | 2 |
Pct. | 73 % | 4 % | 15 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Birgit Aaby-Bruun (antal: 39) | 12 | 13 | 11 | 3 |
Pct. | 31 % | 33 % | 28 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |