Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LJF HOLDING ApS (CVR 25351002) | NORMAL | 01.05.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 15196394) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.1991 | 13.04.2015 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
J Faurschou. (CVR 11838073) | 01.09.1980 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Emmedsbo Sydskov A/S (CVR 28490801) | NORMAL | 15.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. (CVR 38677810) | NORMAL | 20.10.2004 | 24.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
DANFOSS REDAN A/S (CVR 78199113) | NORMAL | 14.10.1996 | 31.10.2003 | formand |
KAALUND, SILKEBORG ApS (CVR 15196394) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.1991 | 19.01.1993 | bestyrelse |
TABERMANN AUT. VVS OG SMEDEVÆRKSTED. RY. ApS (CVR 15154292) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.05.1991 | 26.11.1996 | bestyrelse |
BB HOLDING A/S AF 1. JULI 1989 (CVR 13254303) | TVANGSOPLØST | 01.07.1989 | 11.07.1990 | bestyrelse |
BB HOLDING A/S AF 1. JULI 1989 (CVR 13254303) | TVANGSOPLØST | 01.07.1989 | 04.07.1990 | bestyrelse |
DATAVAREHUSET A/S (CVR 18628295) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1988 | 14.01.1992 | bestyrelse |
TRI GEM COMPUTER DK ApS (CVR 11986072) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 28.06.1989 | bestyrelse |
"NELLE'S RENGØRING A/S" (CVR 11932002) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1988 | 04.07.1990 | bestyrelse |
IDS EUROPE A/S (CVR 59018116) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.08.1976 | 06.12.1990 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AkvaCare Aps (CVR 41877820) | NORMAL | 24.11.2020 | direktør |
Emmedsbo Sydskov A/S (CVR 28490801) | NORMAL | 15.02.2005 | adm. dir |
LJF HOLDING ApS (CVR 25351002) | NORMAL | 01.05.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VILDMOSENS VOGNMANDSFORRETNING ApS (CVR 41089016) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.12.1976 | 03.03.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Lassen Faurschou | 0 % | 6,67 % | 20,00 % | 40,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Lassen Faurschou (antal: 15) | 5 | 6 | 2 | 2 |
Pct. | 33 % | 40 % | 13 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Lassen Faurschou (antal: 23) | 11 | 4 | 6 | 2 |
Pct. | 48 % | 17 % | 26 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |