Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ANPARTSSELSKABET AF 27.6.2013 (CVR 27162444) | TVANGSOPLØST | 19.05.2003 | 08.10.2013 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hydrive Holding ApS (CVR 39577283) | NORMAL | 27.11.2019 | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hydrive ApS (CVR 37297860) | NORMAL | 31.10.2016 | 22.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
LAUGE JENSEN SALES ApS (CVR 34707723) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.09.2012 | 23.02.2015 | bestyrelse |
LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS (CVR 33779410) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.08.2012 | 11.12.2014 | bestyrelse |
NEDLUKNINGSSELSKABET AF 29.3.2012 A/S (CVR 30563255) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.07.2010 | 19.08.2013 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LASR Rental ApS (CVR 43985442) | NORMAL | 12.04.2023 | direktør |
LASR BY LAUGE JENSEN ApS (CVR 39577372) | NORMAL | 16.05.2018 | direktør |
ULJ Design & Technology ApS (CVR 34690154) | NORMAL | 12.11.2015 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Hydrive Holding ApS (CVR 39577283) | NORMAL | 16.05.2018 | 20.01.2020 | direktør |
Hydrive ApS (CVR 37297860) | NORMAL | 01.12.2015 | 20.01.2020 | direktør |
LAUGE JENSEN ENGINEERING ApS (CVR 34903972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.2014 | 19.11.2015 | adm. dir |
ULJ Design & Technology ApS (CVR 34690154) | NORMAL | 13.06.2014 | 14.10.2015 | direktør |
LAUGE JENSEN SALES ApS (CVR 34707723) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.09.2012 | 23.02.2015 | direktion |
LAUGE JENSEN ApS (CVR 34467471) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2012 | 07.01.2013 | direktion |
LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS (CVR 33779410) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.07.2011 | 11.12.2014 | direktion |
NEDLUKNINGSSELSKABET AF 29.3.2012 A/S (CVR 30563255) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.06.2008 | 19.08.2013 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 27.6.2013 (CVR 27162444) | TVANGSOPLØST | 19.05.2003 | 27.06.2013 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Uffe Lauge Jensen | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Uffe Lauge Jensen (antal: 12) | 5 | 3 | 3 | 1 |
Pct. | 42 % | 25 % | 25 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Uffe Lauge Jensen (antal: 25) | 5 | 12 | 7 | 1 |
Pct. | 20 % | 48 % | 28 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |