Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
RICHARD BYRDAL ApS (CVR 31156823) | NORMAL | 01.12.2007 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
2FAST HOLDING ApS (CVR 26665671) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.06.2002 | 11.12.2019 |
HOTELAKTIESELSKABET AF 22.12.1995 (CVR 19012530) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.1995 | 26.05.2021 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Radisson Blu Limfjord Hotel v/Richard Byrdal (CVR 85450514) | 01.01.1979 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Limfjordshotellet Aalborg K/S (CVR 74690017) | NORMAL | 12.07.2024 | formand |
AALBORG KASINO A/S (CVR 13892687) | NORMAL | 14.06.2023 | formand |
2FAST A/S (CVR 30604040) | NORMAL | 01.06.2007 | formand |
GROTUMSGADE AALBORG A/S (CVR 20899247) | NORMAL | 16.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S (CVR 20899239) | NORMAL | 02.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
LAUGET, AALBORG, EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 24085414) | NORMAL | 10.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HOTEL RANDERS EJENDOMME A/S (CVR 15015918) | NORMAL | 11.03.2005 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL RANDERS A/S (CVR 24109828) | NORMAL | 11.03.2005 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
BYRDAL K/S (CVR 26665728) | SLETTET | 05.06.2002 | 15.07.2008 | formand |
SONJA OG WILHELM MATHISEN'S FOND (CVR 20935006) | NORMAL | 01.05.2001 | 25.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
K/S VESTERBRO 36 - 38, AALBORG (CVR 18877201) | SLETTET | 27.03.1998 | 02.07.2019 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET VESTERBRO 36-38. AALBORG (CVR 12072309) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.03.1998 | 22.10.2018 | bestyrelse |
Limfjordshotellet Aalborg K/S (CVR 74690017) | NORMAL | 24.04.1996 | 11.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
HOTELAKTIESELSKABET AF 22.12.1995 (CVR 19012530) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.1995 | 05.02.2021 | bestyrelse |
AALBORG KASINO A/S (CVR 13892687) | NORMAL | 01.01.1990 | 13.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
AALBORG KASINO A/S (CVR 13892687) | NORMAL | 01.01.1990 | 25.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
DRONNINGLUND SLOT KURSUSCENTER A/S (CVR 10665000) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1987 | 15.10.1991 | bestyrelse |
DANWAY HOTELS A/S (CVR 15902000) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.02.1985 | 07.12.1992 | bestyrelse |
INTER DAN HOTELS ApS (CVR 29266417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.12.1975 | 31.12.2000 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RICHARD BYRDAL ApS (CVR 31156823) | NORMAL | 01.12.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RICHARD BYRDAL HOTELRESTAURATION ApS (CVR 31157021) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2007 | 12.01.2018 | direktion |
2FAST HOLDING ApS (CVR 26665671) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.06.2002 | 11.12.2019 | direktion |
AALBORG KASINO A/S (CVR 13892687) | NORMAL | 01.01.1990 | 25.06.1992 | direktør |
NBJ INTERIØR ApS (CVR 11399746) | NORMAL | 09.10.1987 | 14.10.1993 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Richard Byrdal | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Richard Byrdal (antal: 26) | 12 | 1 | 6 | 7 |
Pct. | 46 % | 4 % | 23 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Richard Byrdal (antal: 46) | 19 | 5 | 18 | 4 |
Pct. | 41 % | 11 % | 39 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
HOTELAKTIESELSKABET AF 22.12.1995 (CVR 19012530) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-02-05 | 2021-05-26 | likvidator |