Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
KAAS STAALKONSTRUKTION EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 18433389) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.03.1995 | 03.06.2005 |
KAASTO TOTALENTREPRENØRER A/S (CVR 12535996) | TVANGSOPLØST | 23.09.1988 | 08.11.1996 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Kaas Industribyg A/S (CVR 41164654) | NORMAL | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KAAS BYGGEINDUSTRI ApS (CVR 34474893) | NORMAL | 12.04.2012 | 28.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
K.I. RØDEKRO A/S (CVR 15823976) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.04.2012 | 16.06.2015 | bestyrelse |
ELTOMATIC A/S (CVR 25469968) | NORMAL | 01.01.2000 | 03.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
KAAS STAAL A/S (CVR 17264435) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1993 | 03.01.2008 | bestyrelse |
SAXTON A/S (CVR 17659596) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.1992 | 23.11.2000 | bestyrelse |
KMIH FINANS A/S (CVR 15085630) | TVANGSOPLØST | 01.05.1991 | 24.03.1995 | bestyrelse |
AKTIV FERIE INVEST ApS (CVR 14483772) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1990 | 07.01.2003 | bestyrelse |
KAASTO TOTALENTREPRENØRER A/S (CVR 12535996) | TVANGSOPLØST | 23.09.1988 | 08.11.1996 | bestyrelse |
EROKG ApS (CVR 12265948) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1988 | 24.03.1994 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 12/1 1995 ApS (CVR 73592011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1984 | 12.01.1995 | bestyrelse |
HANS JØRGEN JENSEN, PANDRUP A/S (CVR 73340012) | NORMAL | 21.06.1983 | 25.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
KAASTO A/S (CVR 17873474) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.01.1983 | 07.06.1995 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 15. MARTS 1993 A/S (CVR 17994581) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.10.1982 | 15.05.1997 | bestyrelse |
KAAS STAALBYG A/S (CVR 89639719) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.1980 | 10.01.2000 | bestyrelse |
ASPECT STAALBYG A/S (CVR 42135119) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.12.1972 | 01.12.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KAAS STAALKONSTRUKTION EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 18433389) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.07.2004 | 03.06.2005 | direktion |
KAAS STAALKONSTRUKTION EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 18433389) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.03.1995 | 18.06.2004 | direktion |
KAAS STAAL A/S (CVR 17264435) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1993 | 03.01.2008 | direktion |
CARBIDE TOOLS INTERNATIONAL A/S (CVR 14984100) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.04.1992 | 26.04.1995 | direktør |
KAASTO TOTALENTREPRENØRER A/S (CVR 12535996) | TVANGSOPLØST | 14.02.1992 | 08.11.1996 | direktør |
KMIH FINANS A/S (CVR 15085630) | TVANGSOPLØST | 01.05.1991 | 06.09.1994 | direktion |
KAASTO A/S (CVR 17873474) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.01.1983 | 07.06.1995 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 15. MARTS 1993 A/S (CVR 17994581) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.10.1982 | 15.05.1997 | direktion |
KAAS STAALBYG A/S (CVR 89639719) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.1980 | 12.11.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kurt Marinus Gjerløv | 47,37 % | 52,63 % | 52,63 % | 63,16 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kurt Marinus Gjerløv (antal: 19) | 4 | 12 | 2 | 1 |
Pct. | 21 % | 63 % | 11 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kurt Marinus Gjerløv (antal: 28) | 16 | 9 | 1 | 2 |
Pct. | 57 % | 32 % | 4 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |