Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FINANSIERINGSSELSKABET AF 15.11.2000 ApS (CVR 25731980) | TVANGSOPLØST | 15.11.2000 | 21.09.2004 |
NORDICO HOLDING ApS (CVR 25733053) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2000 | 22.05.2007 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET LADEFOGEDVEJ ÅRHUS ApS (CVR 28289235) | NORMAL | 20.04.2005 | 31.05.2005 | formand |
MERIT INVEST IV ApS (CVR 28518986) | TVANGSOPLØST | 04.04.2005 | 31.05.2005 | bestyrelse |
MERIT INVEST III ApS (CVR 27983960) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.08.2004 | 31.05.2005 | bestyrelse |
MERIT INVEST I ApS (CVR 27748538) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.05.2004 | 31.05.2005 | bestyrelse |
PEAK INVEST A/S (CVR 27718434) | TVANGSOPLØST | 27.04.2004 | 04.01.2006 | formand |
SRO DANMARK ApS (CVR 26095085) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.11.2003 | 15.05.2007 | bestyrelse |
K/S FREDERICIA 2002 (CVR 26866529) | SLETTET | 02.06.2003 | 01.08.2006 | formand |
K/S MILA 2001 (CVR 26401534) | SLETTET | 28.05.2003 | 11.09.2007 | formand |
K/S PADBORG II 2002 (CVR 26897378) | SLETTET | 15.05.2003 | 31.01.2006 | bestyrelse |
K/S HASSELAGER 2002 (CVR 26749751) | SLETTET | 13.05.2003 | 11.05.2004 | bestyrelse |
K/S VIBORG 2002 (CVR 26897491) | SLETTET | 08.05.2003 | 21.12.2005 | bestyrelse |
K/S SINDAL 2002 (CVR 26866502) | SLETTET | 07.05.2003 | 29.12.2005 | formand |
K/S HORSENS 2001 (CVR 26421381) | SLETTET | 06.05.2003 | 07.12.2005 | bestyrelse |
K/S BYTOFTEN 2002 (CVR 26882494) | NORMAL | 30.04.2003 | 29.06.2005 | formand |
K/S VIDEBÆK 2001 (CVR 26026865) | NORMAL | 05.03.2003 | 21.12.2005 | formand |
EJENDOMSSELSKABET EPIQ A/S (CVR 26165075) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.10.2001 | 01.06.2005 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET LADEFOGEDVEJ ÅRHUS ApS (CVR 28289235) | NORMAL | 20.04.2005 | 20.04.2005 | direktør |
MERIT INVEST IV ApS (CVR 28518986) | TVANGSOPLØST | 04.04.2005 | 31.05.2005 | direktion |
MERIT INVEST III ApS (CVR 27983960) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.08.2004 | 31.05.2005 | direktion |
MERIT INVEST I ApS (CVR 27748538) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.05.2004 | 31.05.2005 | direktion |
FREDERIKSBERGGADE 19 A/S (CVR 27673260) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.2004 | 26.09.2005 | direktion |
SRO DANMARK ApS (CVR 26095085) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.06.2003 | 15.05.2007 | direktion |
MERIT INVEST ApS (CVR 27189032) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2003 | 14.11.2005 | direktion |
ADMINISTRATIONSSELSKABET EPIQ ApS (CVR 26803853) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.04.2003 | 03.06.2005 | direktion |
SELSKABET AF 14. MARTS 2012 ApS (CVR 27110827) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.03.2003 | 16.03.2004 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET EPIQ 1 ApS (CVR 26026938) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2001 | 01.06.2005 | adm. dir |
KOMPLEMENTARSELSKABET EPIQ 2 ApS (CVR 26337364) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2001 | 01.06.2005 | adm. dir |
EJENDOMSSELSKABET EPIQ A/S (CVR 26165075) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.10.2001 | 03.06.2005 | adm. dir |
NORDICO HOLDING ApS (CVR 25733053) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2000 | 22.05.2007 | direktion |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 15.11.2000 ApS (CVR 25731980) | TVANGSOPLØST | 15.11.2000 | 21.09.2004 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Juncker | 20,00 % | 28,00 % | 40,00 % | 48,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Juncker (antal: 25) | 3 | 13 | 1 | 8 |
Pct. | 12 % | 52 % | 4 % | 32 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Juncker (antal: 34) | 16 | 14 | 1 | 3 |
Pct. | 47 % | 41 % | 3 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET EPIQ 1 ApS (CVR 26026938) | OPLØST EFTER KONKURS | 2005-12-12 | 2007-08-07 | likvidator |