Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SL FINANS. RANUM A/S (CVR 16962589) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1993 | 14.08.2020 |
SL. HOLDING AF 08.06.2000 A/S (CVR 10027926) | OPLØST EFTER SPALTNING | 08.06.2000 | 15.01.2001 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
CHJ Service (CVR 12504896) | 01.03.2023 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 4. september 2022 A/S (CVR 69976417) | UNDER KONKURS | 27.05.2011 | 22.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
RYMATEX ApS (CVR 19751430) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.12.2006 | 19.12.2006 | bestyrelse |
SL. HOLDING AF 08.06.2000 A/S (CVR 10027926) | OPLØST EFTER SPALTNING | 08.06.2000 | 15.01.2001 | bestyrelse |
SL AGRO A/S (CVR 20102594) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.05.1997 | 28.05.2004 | bestyrelse |
SL FINANS. RANUM A/S (CVR 16962589) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1993 | 22.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
LYMATEX A/S AF 1/6 1993 (CVR 16314676) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1992 | 13.06.1997 | bestyrelse |
K. C. M. PRODUKTION ApS (CVR 10182204) | OPLØST EFTER FUSION | 14.03.1986 | 18.11.1989 | bestyrelse |
Selskabet af 4. september 2022 A/S (CVR 69976417) | UNDER KONKURS | 20.12.1982 | 28.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LYNGETEC ApS (CVR 26242312) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.2014 | 22.10.2014 | direktion |
Selskabet af 4. september 2022 A/S (CVR 69976417) | UNDER KONKURS | 27.05.2011 | 22.10.2014 | direktør |
RYMATEX ApS (CVR 19751430) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.12.2006 | 15.03.2016 | direktion |
ANDRUPGAARD HOLDING ApS (CVR 10067111) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.01.2001 | 15.03.2016 | direktion |
SL. HOLDING AF 08.06.2000 A/S (CVR 10027926) | OPLØST EFTER SPALTNING | 08.06.2000 | 15.01.2001 | direktion |
Selskabet af 4. september 2022 A/S (CVR 69976417) | UNDER KONKURS | 20.12.1982 | 01.04.1997 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Holm Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kristian Holm Jensen (antal: 11) | 0 | 1 | 8 | 2 |
Pct. | 0 % | 9 % | 73 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Holm Jensen (antal: 21) | 8 | 6 | 5 | 2 |
Pct. | 38 % | 29 % | 24 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |