Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SEAFOOD SERVICE ApS (CVR 15619430) | TVANGSOPLØST | 25.09.1991 | 20.10.2009 |
WESCON A/S (CVR 14289631) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1989 | 29.10.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RUTH & CHR. MUFF IVERSENS FOND (CVR 11626300) | NORMAL | 07.06.2001 | 03.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPARKEN VEST A/S (CVR 25540085) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.06.2000 | 29.04.2003 | bestyrelse |
KVIST HOLDING A/S (CVR 21746886) | NORMAL | 26.05.1999 | 20.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
V. I. TISTRUP A/S (CVR 24256677) | OPLØST EFTER FUSION | 05.03.1998 | 31.01.2003 | formand |
WESCON A/S (CVR 14289631) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1989 | 07.11.2002 | bestyrelse |
ALICE OG TAGE SØRENSENS FOND (CVR 77446311) | NORMAL | 16.07.1987 | 16.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
KAREN OG KARL BUTTENSCHØNS FAMILIEFOND (CVR 11592392) | NORMAL | 30.09.1986 | 28.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
CLAUS SØRENSENS FOND (CVR 21281328) | NORMAL | 30.10.1985 | 09.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
VESTFOS PLAST A/S (CVR 78944110) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1985 | 04.12.2001 | bestyrelse |
SELSKABET AF 23. SEPTEMBER 2014 A/S (CVR 78943610) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1985 | 16.07.1999 | bestyrelse |
PAUL AGNAR FISKEINDUSTRI A/S (CVR 87710718) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.01.1979 | 03.03.1992 | bestyrelse |
L&P Springs Denmark ApS (CVR 31360811) | NORMAL | 27.02.1971 | 04.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Aktieselskabet af 05.05.1969 (CVR 37100412) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.05.1969 | 01.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
A/S VESTFROST (CVR 37101117) | NORMAL | 21.03.1963 | 28.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
TAGE SØRENSEN ESBJERG A/S (CVR 24312518) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.06.1959 | 07.09.2013 | bestyrelse |
Evoca Nordic ApS (CVR 37804819) | NORMAL | 09.11.1929 | 01.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MØNSTERBO, ESBJERG, ApS (CVR 49605714) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.1974 | 11.04.2014 | direktion |
Aktieselskabet af 05.05.1969 (CVR 37100412) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.05.1969 | 01.08.2002 | direktør |
A/S VESTFROST (CVR 37101117) | NORMAL | 21.03.1963 | 01.08.2002 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erling Johannes Damkjær | 0 % | 0 % | 0 % | 15,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erling Johannes Damkjær (antal: 20) | 8 | 4 | 6 | 2 |
Pct. | 40 % | 20 % | 30 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erling Johannes Damkjær (antal: 23) | 16 | 3 | 2 | 2 |
Pct. | 70 % | 13 % | 9 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |