Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
JOCH ApS (CVR 32833837) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2010 | 26.10.2021 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SBS ESTATES A/S (CVR 29411042) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.06.2010 | 01.09.2010 | bestyrelse |
BULGARIEN INVEST A/S (CVR 31762650) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.06.2010 | 01.09.2010 | bestyrelse |
K/S RÖRVÄGEN 2, KRISTIANSTAD (CVR 26671485) | SLETTET | 04.06.2010 | 01.09.2010 | formand |
BIO FUND MANAGEMENT A/S (CVR 26334837) | TVANGSOPLØST | 01.06.2010 | 01.09.2010 | bestyrelse |
CAPINORDIC CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 27460798) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.2010 | 19.08.2010 | bestyrelse |
CAPINORDIC RENEWABLE A/S (CVR 32472311) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.04.2010 | 02.09.2010 | bestyrelse |
K/S SOLCELLEPARK NORDENDORF (CVR 32569226) | SLETTET | 23.04.2010 | 21.06.2010 | bestyrelse |
K/S SOLCELLEPARK BLANKENBURG (CVR 32569234) | SLETTET | 23.04.2010 | 21.06.2010 | bestyrelse |
KOMPLEMENTAR NORDENDORF A/S (CVR 32566693) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.04.2010 | 27.05.2010 | bestyrelse |
KOMPLEMENTAR BLANKENBURG A/S (CVR 32566715) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.04.2010 | 27.05.2010 | bestyrelse |
Concept IO ApS (CVR 32834051) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.2010 | 18.12.2015 | formand |
JOCH ApS (CVR 32833837) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2010 | 18.12.2015 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BULGARIEN INVEST HOLDING I ApS (CVR 31762545) | TVANGSOPLØST | 30.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
BULGARIEN INVEST HOLDING II ApS (CVR 31762618) | TVANGSOPLØST | 30.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ØLBYCENTERVEJ 65 ApS (CVR 27552137) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
NORDAN PARKHUSENE ApS (CVR 28713282) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
C5 INVEST ApS (CVR 31768187) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET RETAIL SVERIGE ApS (CVR 31751780) | NORMAL | 04.06.2010 | 01.09.2010 | direktør |
BIO FUND MANAGEMENT A/S (CVR 26334837) | TVANGSOPLØST | 01.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET PARKHUSENE ApS (CVR 27043054) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.06.2010 | 01.09.2010 | direktion |
CAPINORDIC RENEWABLE A/S (CVR 32472311) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.04.2010 | 02.09.2010 | direktion |
K/S SOLCELLEPARK NORDENDORF (CVR 32569226) | SLETTET | 23.04.2010 | 21.06.2010 | direktion |
K/S SOLCELLEPARK BLANKENBURG (CVR 32569234) | SLETTET | 23.04.2010 | 21.06.2010 | direktion |
KOMPLEMENTAR NORDENDORF A/S (CVR 32566693) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.04.2010 | 27.05.2010 | direktion |
KOMPLEMENTAR BLANKENBURG A/S (CVR 32566715) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.04.2010 | 27.05.2010 | direktion |
C4 INVEST ApS (CVR 31768160) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.04.2010 | 02.09.2010 | direktion |
CSV INVEST ApS (CVR 19029441) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2010 | 01.09.2010 | direktion |
C2 INVEST ApS (CVR 15282606) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.04.2010 | 01.09.2010 | direktion |
C3 INVEST ApS (CVR 31768063) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2010 | 01.09.2010 | direktion |
AKTIE & VALUTAINVEST ApS (CVR 29917116) | NORMAL | 20.04.2010 | 01.09.2010 | direktør |
CB1 ApS (CVR 30346726) | NORMAL | 20.04.2010 | 01.09.2010 | direktør |
Concept IO ApS (CVR 32834051) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.03.2010 | 09.12.2020 | direktion |
JOCH ApS (CVR 32833837) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.03.2010 | 09.12.2020 | direktion |
ITACTIVE ApS (CVR 25536541) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.09.2000 | 01.12.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Gadegaard Christensen | 11,11 % | 11,11 % | 18,52 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Gadegaard Christensen (antal: 27) | 3 | 9 | 11 | 4 |
Pct. | 11 % | 33 % | 41 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Gadegaard Christensen (antal: 39) | 12 | 22 | 4 | 1 |
Pct. | 31 % | 56 % | 10 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |