Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
RIKARD ANDERSEN HOLDING ApS (CVR 25325311) | NORMAL | 14.04.2000 |
SPAR-HUNE A/S (CVR 27228062) | NORMAL | 25.06.2003 |
SPAR-VADUM A/S (CVR 29838704) | NORMAL | 30.08.2006 |
SPAR-VESTBJERG A/S (CVR 29784949) | NORMAL | 13.10.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Jernbanegade 2 Brovst ApS (CVR 40807675) | NORMAL | 22.04.2021 | formand |
SPAR-VESTBJERG A/S (CVR 29784949) | NORMAL | 27.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Spar-Blokhus A/S (CVR 40926666) | NORMAL | 08.11.2019 | formand |
Meny Saltum A/S (CVR 28283121) | NORMAL | 18.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
SPAR-HUNE A/S (CVR 27228062) | NORMAL | 25.06.2003 | formand |
MENY Løkken A/S (CVR 25099567) | NORMAL | 22.12.1999 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SCOOP INVEST ApS (CVR 33573812) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.11.2016 | 05.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
SPAR-SKAGA A/S (CVR 35054561) | NORMAL | 08.03.2013 | 27.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
BSF 2 ApS (CVR 32831214) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2012 | 23.11.2012 | bestyrelse |
BLOKHUS EJENDOMSINVEST A/S (CVR 33363117) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2012 | 23.11.2012 | bestyrelse |
BEI HOLDING A/S (CVR 33363141) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.05.2012 | 23.11.2012 | bestyrelse |
BLOKHUSET (BLOKHUS ) A/S (CVR 32282369) | NORMAL | 22.05.2012 | 23.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
SCOOP INVEST ApS (CVR 33573812) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.03.2011 | 17.11.2016 | formand |
Selskabet af 31.10.2010 ApS (CVR 33256167) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.10.2010 | 29.06.2015 | bestyrelse |
HVETBO EJENDOMSINVEST A/S (CVR 26615194) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2008 | 23.11.2012 | bestyrelse |
Sparekassen Danmark Fonden Hvetbo (CVR 30695992) | NORMAL | 02.07.2007 | 23.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
SPAR-VESTBJERG A/S (CVR 29784949) | NORMAL | 13.10.2006 | 26.03.2020 | formand |
SPAR-VADUM A/S (CVR 29838704) | NORMAL | 30.08.2006 | 27.03.2020 | formand |
SPAR HJØRRING A/S (CVR 29172633) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.11.2005 | 04.06.2013 | formand |
SPAR-ÅLBÆK A/S (CVR 27418503) | NORMAL | 17.11.2003 | 27.03.2020 | formand |
KØBMANDSKÆDEN SPAR A/S (CVR 13406588) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.10.1995 | 01.05.2000 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nordvest Invest Holding ApS (CVR 42206415) | NORMAL | 10.03.2021 | direktør |
Rækkehuse Saltum ApS (CVR 42183407) | NORMAL | 04.03.2021 | direktør |
SPAR-VESTBJERG A/S (CVR 29784949) | NORMAL | 27.03.2020 | direktør |
STRANDCENTERET ApS (CVR 33510632) | NORMAL | 07.03.2011 | adm. dir |
RIKARD ANDERSEN EJENDOMME ApS (CVR 32329888) | NORMAL | 15.02.2011 | adm. dir |
Meny Saltum A/S (CVR 28283121) | NORMAL | 18.11.2004 | direktør |
RIKARD ANDERSEN HOLDING ApS (CVR 25325311) | NORMAL | 14.04.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 27.09. ApS (CVR 39897067) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.2019 | 01.04.2019 | adm. dir |
DANA LUX IM.&EKSPORT.ApS (CVR 30200527) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.01.2007 | 18.04.2012 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rikard Krogsgaard Andersen | 6,90 % | 6,90 % | 10,34 % | 10,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rikard Krogsgaard Andersen (antal: 29) | 18 | 3 | 6 | 2 |
Pct. | 62 % | 10 % | 21 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rikard Krogsgaard Andersen (antal: 52) | 21 | 9 | 18 | 4 |
Pct. | 40 % | 17 % | 35 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |