Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S (CVR 10012066) | TVANGSOPLØST | 01.11.1999 | 05.10.2015 |
HHKondrup IVS (CVR 37301078) | TVANGSOPLØST | 15.12.2015 | 28.01.2022 |
KONVESTOR ApS (CVR 26799775) | TVANGSOPLØST | 13.09.2002 | 15.10.2014 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
F. Brøndum ApS (CVR 34729034) | NORMAL | 29.10.2012 | 01.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S (CVR 10012066) | TVANGSOPLØST | 12.06.2006 | 01.06.2015 | bestyrelse |
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'TVÆRHUSET' (CVR 62532416) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.2004 | 09.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
DESITES ApS (CVR 25567560) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2000 | 23.06.2004 | bestyrelse |
CB ADMINISTRATION A/S (CVR 21435481) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.05.2000 | 01.10.2002 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S (CVR 10012066) | TVANGSOPLØST | 01.11.1999 | 11.03.2003 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET WITTKON A/S (CVR 24209563) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.05.1999 | 23.06.2004 | bestyrelse |
Haverdahl ApS (CVR 19948188) | NORMAL | 23.02.1999 | 11.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
PROFI PARTNER DANMARK I/S (CVR 36521759) | SLETTET | 01.05.1997 | 31.12.1998 | bestyrelse |
A/S MATR.NR. 13 A AF HUSUM (CVR 21636010) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.11.1949 | 26.06.1995 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HHKondrup IVS (CVR 37301078) | TVANGSOPLØST | 15.12.2015 | 19.08.2021 | adm. dir |
F. Brøndum ApS (CVR 34729034) | NORMAL | 29.10.2012 | 01.07.2018 | direktør |
ARRESØHUSENE ApS (CVR 29174547) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.11.2005 | 23.02.2009 | adm. dir |
ROSENVÆNGETS ALLE ApS (CVR 27975836) | TVANGSOPLØST | 16.07.2004 | 14.10.2015 | adm. dir |
AROSGAARDEN ApS (CVR 12339399) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.2004 | 09.11.2004 | direktør |
BANESTRØGET ApS (CVR 14180303) | NORMAL | 17.02.2004 | 09.11.2004 | direktør |
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'TVÆRHUSET' (CVR 62532416) | OPLØST EFTER FUSION | 17.02.2004 | 09.11.2004 | direktør |
KONVESTOR ApS (CVR 26799775) | TVANGSOPLØST | 13.09.2002 | 15.10.2014 | direktion |
DESITES ApS (CVR 25567560) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.08.2000 | 23.06.2004 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET TRETORN A/S (CVR 10012066) | TVANGSOPLØST | 01.11.1999 | 01.06.2015 | direktion |
CB ADMINISTRATION A/S (CVR 21435481) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.1998 | 26.05.2000 | direktion |
Haverdahl ApS (CVR 19948188) | NORMAL | 15.05.1997 | 11.01.2005 | direktør |
SCANDINAVIAN CENTRE OF COPENHAGEN AF 1987 A/S (CVR 10706440) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.01.1987 | 15.04.1997 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Henrik Kondrup | 23,53 % | 23,53 % | 23,53 % | 35,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Henrik Kondrup (antal: 17) | 3 | 6 | 6 | 2 |
Pct. | 18 % | 35 % | 35 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Henrik Kondrup (antal: 29) | 10 | 13 | 3 | 3 |
Pct. | 34 % | 45 % | 10 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |