Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DRIFTSELSKABET 1.3.2012 ANPARTSSELSKAB (CVR 15300183) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.1991 | 03.03.2015 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DRIFTSELSKABET 1.3.2012 ANPARTSSELSKAB (CVR 15300183) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.1991 | 17.02.1994 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET 1.3.2012 ANPARTSSELSKAB (CVR 14903437) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.03.1991 | 17.02.1994 | bestyrelse |
TOPO MARKETING ApS (CVR 12895003) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.1989 | 25.06.1993 | bestyrelse |
TROELS HOLCH POVLSENS FAMILIEFOND (CVR 11581137) | NORMAL | 14.03.1986 | 23.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
VALLØ-FINANS ApS (CVR 10042895) | NORMAL | 01.11.1985 | 03.06.1988 | bestyrelsesmedlem |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 25.SEPTEMBER 1989 ApS (CVR 78635312) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.08.1985 | 28.09.1989 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 31/10 1984 (CVR 75874618) | TVANGSOPLØST | 01.07.1984 | 11.01.1988 | bestyrelse |
HOLDINGSELSKABET AF 25.3.1983 A/S (CVR 71803716) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.03.1983 | 20.01.1988 | bestyrelse |
BESTSELLER A/S (CVR 88216512) | NORMAL | 30.08.1982 | 20.01.1988 | bestyrelsesmedlem |
IDA OG JØRGEN VANG ApS (CVR 67286928) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.10.1981 | 18.05.1988 | bestyrelse |
BESTSELLER Stores Denmark A/S (CVR 29287511) | NORMAL | 07.09.1970 | 20.01.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DRIFTSELSKABET 1.3.2012 ANPARTSSELSKAB (CVR 15300183) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.1991 | 17.02.1994 | direktion |
HOLDINGSELSKABET 1.3.2012 ANPARTSSELSKAB (CVR 14903437) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.03.1991 | 17.02.1994 | direktion |
ASX 11257 ApS (CVR 10598494) | TVANGSOPLØST | 05.05.1987 | 13.12.1989 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Eigil Anton Johansen Dühr | 7,14 % | 7,14 % | 14,29 % | 42,86 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Eigil Anton Johansen Dühr (antal: 17) | 5 | 6 | 5 | 1 |
Pct. | 29 % | 35 % | 29 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Eigil Anton Johansen Dühr (antal: 20) | 11 | 3 | 1 | 5 |
Pct. | 55 % | 15 % | 5 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
UKIS A/S (CVR 70610515) | NORMAL | 1982-11-11 | 1987-11-25 | likvidator |
JØRGEN IVERSEN HAMMERUM ApS (CVR 26567459) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-08-22 | 2008-12-17 | likvidator |
VILLY "OLIEMAND" ApS (CVR 26665604) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-02-01 | 2006-06-02 | likvidator |
MIDTJYDSK ENTREPRENØRFORRETNING ApS (CVR 89438810) | TVANGSOPLØST | 1989-01-09 | 1992-05-06 | likvidator |