Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
OnlyApproved ApS (CVR 44893959) | NORMAL | 06.06.2024 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BARKLEY'S TØNDER ApS (CVR 27711987) | TVANGSOPLØST | 23.04.2004 | 20.10.2015 |
FITNESS KEY TØNDER ApS (CVR 26254906) | TVANGSOPLØST | 27.09.2001 | 04.11.2012 |
KAAIM HOLDING ApS (CVR 27354432) | TVANGSOPLØST | 16.09.2003 | 10.11.2020 |
QUEENS CLUB ApS (CVR 27711820) | TVANGSOPLØST | 23.04.2004 | 28.09.2016 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HOI TØNDER ApS (CVR 28666616) | NORMAL | 26.07.2006 | 01.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
FITNESS KEY TØNDER ApS (CVR 26254906) | TVANGSOPLØST | 27.09.2001 | 14.11.2003 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
OnlyApproved ApS (CVR 44893959) | NORMAL | 06.06.2024 | adm. dir |
Victorius ApS (CVR 39398079) | NORMAL | 17.07.2023 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Fitness 2018 ApS (CVR 39984903) | UNDER KONKURS | 21.04.2020 | 12.07.2024 | direktør |
Al Capone Tdr ApS (CVR 37639303) | TVANGSOPLØST | 26.04.2016 | 16.08.2019 | direktør |
God Karma ApS (CVR 37474223) | TVANGSOPLØST | 19.02.2016 | 31.12.2016 | direktør |
HOI TØNDER ApS (CVR 28666616) | NORMAL | 05.11.2015 | 01.01.2018 | direktør |
HOUSE OF INK SØNDERBORG ApS (CVR 35482385) | TVANGSOPLØST | 26.09.2013 | 22.10.2015 | adm. dir |
HOUSE OF INK ESBJERG ApS (CVR 35145125) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.03.2013 | 23.03.2018 | adm. dir |
ANPARTSSELSKABET 050911 (CVR 33880448) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.09.2011 | 03.09.2013 | adm. dir |
WEMBER INTERNATIONAL ApS (CVR 33879598) | UNDER KONKURS | 01.09.2011 | 06.08.2013 | adm. dir |
BUBBAS SPORTSBAR TØNDER ApS (CVR 33386192) | TVANGSOPLØST | 06.01.2011 | 31.12.2012 | direktion |
GOD ENERGI INVEST ApS (CVR 33374321) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2010 | 19.07.2014 | direktion |
CAFÉ CAVA ApS (CVR 29920893) | TVANGSOPLØST | 18.09.2006 | 16.10.2012 | direktion |
HOI TØNDER ApS (CVR 28666616) | NORMAL | 26.07.2006 | 06.10.2015 | direktør |
QUEENS CLUB ApS (CVR 27711820) | TVANGSOPLØST | 23.04.2004 | 01.06.2011 | direktion |
BARKLEY'S TØNDER ApS (CVR 27711987) | TVANGSOPLØST | 23.04.2004 | 01.06.2011 | direktion |
KAAIM HOLDING ApS (CVR 27354432) | TVANGSOPLØST | 16.09.2003 | 12.10.2020 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Patrich Antony Victorius Aaskov | 35,00 % | 40,00 % | 50,00 % | 70,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Patrich Antony Victorius Aaskov (antal: 20) | 3 | 14 | 0 | 3 |
Pct. | 15 % | 70 % | 0 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Patrich Antony Victorius Aaskov (antal: 34) | 2 | 17 | 10 | 5 |
Pct. | 6 % | 50 % | 29 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |