Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GRØDEBØL 2013 ApS (CVR 35514945) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.10.2013 | 14.10.2013 |
Grødebøl Minkfarm A/S (CVR 37841757) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2016 | 05.10.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KP Components A/S (CVR 26753716) | NORMAL | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
KP Components Group A/S (CVR 30988299) | NORMAL | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
KP GROUP HOLDING ApS (CVR 35640584) | NORMAL | 07.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Priess Digital Infrastructure A/S (CVR 44269554) | NORMAL | 30.08.2023 | formand |
TENAX SILD A/S (CVR 26404584) | NORMAL | 09.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Priess District Heating A/S (CVR 43675680) | NORMAL | 25.11.2022 | formand |
Aabo-Ideal A/S (CVR 77117911) | NORMAL | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
EMF Ejendomme A/S (CVR 42991635) | NORMAL | 10.01.2022 | formand |
Priess Solar A/S (CVR 42898848) | NORMAL | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
ALFRED PRIESS HOLDING A/S (CVR 33770278) | NORMAL | 08.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
PRIESS A/S (CVR 12279000) | NORMAL | 08.05.2021 | formand |
EJENDOMSSELSKABET KÆRET HERNING ApS (CVR 32305806) | NORMAL | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
BRUNSGAARD A/S STILLADS- & MATERIELUDLEJNING (CVR 75424213) | NORMAL | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
BSMU A/S (CVR 41693088) | NORMAL | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
4fur A/S (CVR 41292709) | NORMAL | 01.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
LICUNO ApS (CVR 18120895) | NORMAL | 18.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
AABO IDEAL-LINE GROUP ApS (CVR 39368994) | NORMAL | 06.03.2018 | formand |
EM-FIBERGLAS A/S (CVR 32764509) | NORMAL | 03.03.2016 | formand |
Cordsen Capital A/S (CVR 10174287) | NORMAL | 25.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JOHN BJERRUM NIELSEN A/S (CVR 13703582) | NORMAL | 15.10.2020 | 26.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
EUROPEAN HOUSE OF BEDS - DENMARK A/S (CVR 31478200) | NORMAL | 21.02.2020 | 25.05.2021 | formand |
EUROPEAN HOUSE OF BEDS HOLDING ApS (CVR 34886326) | NORMAL | 21.02.2020 | 25.05.2021 | formand |
NewCo E ApS (CVR 40546057) | NORMAL | 21.02.2020 | 25.05.2021 | formand |
Davidsen Koncernen A/S (CVR 40997555) | NORMAL | 06.11.2019 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Davidsen Ejendomme A/S (CVR 40930329) | NORMAL | 14.09.2019 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
P. SCHMIDT RINGSTED A/S (CVR 82991816) | NORMAL | 23.04.2019 | 15.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Davidsen Holding I ApS (CVR 39491133) | NORMAL | 03.04.2018 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Aabo-Ideal A/S (CVR 77117911) | NORMAL | 13.03.2018 | 20.06.2022 | formand |
E. AABO ANDERSEN A/S (CVR 89228212) | OPLØST EFTER FUSION | 13.03.2018 | 29.01.2019 | formand |
Ferrari 10 ApS (CVR 38260804) | NORMAL | 14.12.2016 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Grødebøl Minkfarm A/S (CVR 37841757) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2016 | 05.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dantherm Holding A/S (CVR 37276936) | OPLØST EFTER FUSION | 05.04.2016 | 17.11.2021 | formand |
DANSANI HOLDING A/S (CVR 31495776) | NORMAL | 30.03.2016 | 25.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
H.C. PETERSEN'S MASKINFABRIK ApS (CVR 89506719) | OPLØST EFTER FUSION | 14.01.2016 | 24.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ribe Business Group A/S (CVR 33586159) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 24.02.2015 | 29.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
RIBE JERN EJENDOMME A/S (CVR 34889236) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 24.02.2015 | 29.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
DAVIDSEN HOLDING II ApS (CVR 32268854) | NORMAL | 20.02.2015 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
JOHN BJERRUM NIELSEN A/S (CVR 13703582) | NORMAL | 29.10.2014 | 14.10.2020 | formand |
Invest af 29. april ApS (CVR 35659080) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.09.2014 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
SJØRRING MASKINFABRIK A/S (CVR 73730317) | NORMAL | 26.09.2014 | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S (CVR 87310116) | NORMAL | 28.08.2014 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
VIRKLUND SPORT A/S (CVR 13411182) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.05.2014 | 29.01.2018 | bestyrelse |
CB INVEST HOLDING ApS (CVR 34215723) | OPLØST EFTER FUSION | 27.05.2014 | 27.04.2015 | bestyrelse |
Saltgade 13 A/S (CVR 45814114) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.05.2014 | 29.05.2015 | bestyrelse |
CHRISTIAN BERG A/S (CVR 37367419) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2014 | 27.04.2015 | bestyrelse |
CHRISTIAN BERG VEST A/S (CVR 12080492) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.2014 | 27.04.2015 | bestyrelse |
GEH INVEST ApS (CVR 34480982) | NORMAL | 13.04.2012 | 29.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
GRAM EQUIPMENT HOLDING ApS (CVR 32786820) | OPLØST EFTER FUSION | 06.05.2011 | 15.08.2014 | bestyrelse |
FORMUEEVOLUTION I A/S (CVR 31083834) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.04.2011 | 19.02.2014 | formand |
FORMUEEVOLUTION II A/S (CVR 31083842) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.04.2011 | 15.08.2013 | formand |
PRINTCA A/S (CVR 32140920) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.08.2010 | 04.12.2013 | formand |
GRAM EQUIPMENT A/S (CVR 21274208) | NORMAL | 17.05.2010 | 29.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
DANSANI A/S (CVR 73318416) | NORMAL | 06.05.2009 | 25.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S (CVR 12245599) | NORMAL | 01.01.2007 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
GNIKIV ApS (CVR 19890503) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.01.2006 | 06.03.2009 | bestyrelse |
SCANGLAS REGIONALGRUPPEN A/S (CVR 73510015) | OPLØST EFTER FUSION | 24.05.2005 | 30.08.2005 | bestyrelse |
KONSAFETY A/S (CVR 28315651) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.2005 | 02.05.2016 | bestyrelse |
LINDBERGMOTOR A/S (CVR 26156831) | NORMAL | 19.10.2004 | 26.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
P. LINDBERG A/S (CVR 25903110) | NORMAL | 17.09.2003 | 26.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
SCANGLAS A/S (CVR 48164617) | OPLØST EFTER FUSION | 24.10.2002 | 01.02.2007 | bestyrelse |
TAGARNO A/S (CVR 26584582) | NORMAL | 23.06.2002 | 01.08.2006 | formand |
SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S (CVR 69931413) | NORMAL | 14.03.2002 | 15.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
SME INVEST A/S (CVR 26384524) | NORMAL | 02.01.2002 | 15.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
CCN-INVEST A/S (CVR 21086231) | OPLØST EFTER FUSION | 07.09.1998 | 27.11.2017 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CCL22 ApS (CVR 43349821) | NORMAL | 26.06.2022 | direktør |
Priess Solar A/S (CVR 42898848) | NORMAL | 10.12.2021 | direktør |
ALFRED PRIESS HOLDING A/S (CVR 33770278) | NORMAL | 08.05.2021 | direktør |
Cordsen NG ApS (CVR 41613823) | NORMAL | 21.08.2020 | direktør |
A. Cordsen Invest ApS (CVR 35518282) | NORMAL | 14.10.2013 | direktør |
CHRACO Invest ApS (CVR 35518290) | NORMAL | 14.10.2013 | direktør |
GRØDEBØL HOLDING ApS (CVR 35518304) | NORMAL | 14.10.2013 | direktør |
Cordsen Capital A/S (CVR 10174287) | NORMAL | 01.03.1986 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskab af 29. april ApS (CVR 42911089) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.12.2021 | 25.05.2022 | direktør |
BSMU A/S (CVR 41693088) | NORMAL | 18.09.2020 | 30.09.2020 | direktør |
Grødebøl Minkfarm A/S (CVR 37841757) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2016 | 05.10.2021 | direktør |
F. Cordsen Ejendomme ApS (CVR 35518274) | NORMAL | 14.10.2013 | 27.11.2020 | direktør |
GRØDEBØL 2013 ApS (CVR 35514945) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.10.2013 | 14.10.2013 | direktion |
AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S (CVR 12245599) | NORMAL | 01.01.2007 | 31.03.2014 | adm. dir |
KONSAFETY A/S (CVR 28315651) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.2005 | 02.05.2016 | adm. dir |
LINDBERGMOTOR A/S (CVR 26156831) | NORMAL | 19.10.2004 | 19.10.2004 | direktør |
CCN-INVEST A/S (CVR 21086231) | OPLØST EFTER FUSION | 07.09.1998 | 27.11.2017 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Bruno Cordsen Nielsen | 1,19 % | 2,38 % | 2,38 % | 5,95 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Bruno Cordsen Nielsen (antal: 84) | 59 | 5 | 19 | 1 |
Pct. | 70 % | 6 % | 23 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Bruno Cordsen Nielsen (antal: 122) | 64 | 17 | 39 | 2 |
Pct. | 52 % | 14 % | 32 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |