Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CARL JØRGEN HOLM OG JENS ERIK HOLM LEASING ApS (CVR 13207305) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.1989 | 07.06.1993 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CJE HOLM I A/S (CVR 15770090) | TVANGSOPLØST | 10.12.1991 | 12.04.2002 | bestyrelse |
CJE HOLM III A/S (CVR 15117443) | TVANGSOPLØST | 01.04.1991 | 12.04.2002 | bestyrelse |
CJE HOLM IV A/S (CVR 13918708) | TVANGSOPLØST | 01.01.1990 | 15.04.2002 | bestyrelse |
CJE HOLM II A/S (CVR 13637806) | TVANGSOPLØST | 01.11.1989 | 13.04.2002 | bestyrelse |
RINGSTED LOKALRADIO SELSKAB AF 1-10-1987 A/S (CVR 10889790) | TVANGSOPLØST | 01.07.1987 | 10.10.1991 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET CJE HOLM ApS (CVR 87400417) | TVANGSOPLØST | 07.12.1978 | 06.06.2002 | bestyrelse |
INVESTERINGSSELSKABET AF 30.04.1993 ESBJERG 3 ApS I LIKVIDATION (CVR 33500017) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.05.1971 | 15.06.1992 | bestyrelse |
CJE HOLM V A/S (CVR 67671317) | TVANGSOPLØST | 14.02.1969 | 15.04.2002 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DOKKEHOLM IT ApS (CVR 21685836) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.09.1999 | 18.03.2011 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET CJE HOLM ApS (CVR 87400417) | TVANGSOPLØST | 11.10.1994 | 06.06.2002 | direktion |
CJE HOLM IV A/S (CVR 13918708) | TVANGSOPLØST | 11.10.1994 | 15.04.2002 | direktion |
CJE HOLM V A/S (CVR 67671317) | TVANGSOPLØST | 11.10.1994 | 15.04.2002 | direktion |
CJE HOLM II A/S (CVR 13637806) | TVANGSOPLØST | 11.10.1994 | 13.04.2002 | direktion |
CJE HOLM III A/S (CVR 15117443) | TVANGSOPLØST | 11.10.1994 | 12.04.2002 | direktion |
CJE HOLM I A/S (CVR 15770090) | TVANGSOPLØST | 10.12.1991 | 12.04.2002 | direktion |
CARL JØRGEN HOLM OG JENS ERIK HOLM LEASING ApS (CVR 13207305) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.1989 | 07.06.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens-Erik Holm | 53,85 % | 69,23 % | 69,23 % | 69,23 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens-Erik Holm (antal: 13) | 0 | 9 | 1 | 3 |
Pct. | 0 % | 69 % | 8 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens-Erik Holm (antal: 20) | 8 | 8 | 3 | 1 |
Pct. | 40 % | 40 % | 15 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |