Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CPH Ejendomskreditselskab A/S (CVR 35860819) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.05.2014 | 06.07.2023 |
OWF INVEST ApS (CVR 34707596) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.09.2012 | 14.09.2017 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Cifour A/S (CVR 40670912) | NORMAL | 21.05.2019 | formand |
Citwo A/S (CVR 37740845) | NORMAL | 18.05.2016 | formand |
BAVARIA Holding A/S (CVR 26534275) | NORMAL | 15.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
CIBOR INVEST A/S (CVR 27526462) | NORMAL | 29.12.2010 | formand |
PHØNIX INVEST A/S (CVR 11809308) | NORMAL | 10.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
PANTEBREVSSELSKABET AF 1.4.1992 A/S (CVR 15730897) | NORMAL | 01.04.1992 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TOFTEN 1 ApS (CVR 30919971) | NORMAL | 05.11.2018 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S (CVR 12805772) | NORMAL | 15.04.2015 | 02.09.2024 | formand |
CPH Ejendomskreditselskab A/S (CVR 35860819) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.05.2014 | 02.02.2023 | formand |
INVESTERINGSSELSKABET AF 13. DECEMBER 2007 A/S (CVR 31090326) | TVANGSOPLØST | 13.12.2007 | 15.06.2010 | bestyrelse |
ALM. BRAND PANTEBREVE A/S (CVR 16266019) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.04.2007 | 07.12.2010 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET VÆVERVEJ 33-35 A/S (CVR 12805772) | NORMAL | 30.01.2007 | 14.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSSELSKABET SØNDERGADE A/S (CVR 28982194) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.06.2006 | 15.06.2010 | bestyrelse |
PP STRAND INVEST ApS (CVR 27258131) | OPLØST EFTER FUSION | 04.11.2005 | 11.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
B.A.A. 54 ApS (CVR 29135673) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2005 | 27.08.2008 | bestyrelse |
RECOTEL INVEST A/S (CVR 28688172) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.09.2005 | 20.07.2007 | bestyrelse |
PRIVAT PANT A/S (CVR 26126231) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.07.2001 | 29.11.2001 | bestyrelse |
LIBERTY PANTEBREVE A/S (CVR 25985117) | TVANGSOPLØST | 22.03.2001 | 15.06.2010 | bestyrelse |
LIBERTY HOLDING A/S (CVR 25944461) | TVANGSOPLØST | 26.02.2001 | 15.06.2010 | bestyrelse |
DANSKE PANTEBREVE A/S (CVR 25799917) | TVANGSOPLØST | 05.12.2000 | 28.02.2001 | bestyrelse |
G.W.H. EJENDOMME ApS (CVR 19184692) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.08.2000 | 11.11.2002 | bestyrelse |
Fair Finans Ejendomskreditselskab A/S (CVR 19646998) | NORMAL | 01.08.1996 | 20.12.2001 | formand |
MIKKELSØ INVEST III A/S (CVR 12059531) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.1996 | 24.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
ØSTJYSK PANTEBREVSSELSKAB A/S (CVR 16924172) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1993 | 07.12.1994 | bestyrelse |
PBH NR. 21.833 ApS (CVR 15828471) | TVANGSOPLØST | 01.01.1992 | 16.11.1993 | bestyrelse |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 4. NOVEMBER 1988 A/S (CVR 12629974) | TVANGSOPLØST | 04.11.1988 | 02.05.1996 | bestyrelse |
PREKAMO INVEST A/S (CVR 12372647) | TVANGSOPLØST | 01.08.1988 | 07.04.1994 | bestyrelse |
PREKAMO INVEST A/S (CVR 12372647) | TVANGSOPLØST | 01.08.1988 | 19.09.1990 | bestyrelse |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 1989 A/S (CVR 10667542) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.03.1987 | 15.01.1998 | bestyrelsesmedlem |
ASX 10470 A/S (CVR 10327881) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.07.1986 | 30.04.1993 | bestyrelse |
AIRHEAT A/S (CVR 10327903) | NORMAL | 01.07.1986 | 22.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
SAINT TROPEZ AF 1993 A/S (CVR 10174775) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1986 | 27.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
THESTRUP AKTIE INVEST A/S (CVR 10137799) | TVANGSOPLØST | 01.02.1986 | 28.06.2000 | bestyrelse |
REDERIET AROS ApS (CVR 10089387) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 22.01.1986 | 18.01.1996 | bestyrelse |
Mikkelsø Finans A/S under Tvangso Pløsning (CVR 10051630) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1985 | 11.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSSELSKABET AF 19.06.1985 A/S (CVR 77436316) | TVANGSOPLØST | 19.06.1985 | 06.03.1989 | bestyrelse |
MIKKELSØ EJENDOMME A/S (CVR 17800981) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.1985 | 06.03.1989 | bestyrelse |
MIKKELSØ GRUPPEN A/S (CVR 70304910) | TVANGSOPLØST | 15.03.1985 | 06.03.1989 | bestyrelse |
DANSK ERHVERVS INFORMATIK A/S (CVR 73229111) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1984 | 06.03.1989 | bestyrelse |
MIKKELSØ INTERNATIONAL A/S (CVR 70381117) | TVANGSOPLØST | 22.12.1982 | 10.02.1989 | bestyrelse |
T.F. INVEST A/S (CVR 56424210) | NORMAL | 27.09.1976 | 20.03.1991 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BAVARIA Holding A/S (CVR 26534275) | NORMAL | 21.03.2002 | direktør |
SØNDERGADE INVEST ApS (CVR 21768006) | NORMAL | 07.06.1999 | direktør |
PANTEBREVSSELSKABET AF 1.4.1992 A/S (CVR 15730897) | NORMAL | 01.04.1992 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SALOMI INVEST ApS (CVR 27351174) | NORMAL | 20.02.2019 | 19.12.2022 | direktør |
OWF INVEST ApS (CVR 34707596) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.09.2012 | 26.03.2014 | direktion |
INVESTERINGSSELSKABET AF 13. DECEMBER 2007 A/S (CVR 31090326) | TVANGSOPLØST | 13.12.2007 | 15.06.2010 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET BALLE HUSE AF 23/3 2007 ApS (CVR 30485734) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.03.2007 | 01.03.2024 | direktør |
KIKI INVEST EGÅ ApS (CVR 29619557) | NORMAL | 28.12.2006 | 01.08.2009 | direktør |
KARETMAGERVEJ 1 ApS (CVR 29828601) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2006 | 08.06.2022 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET SØNDERGADE A/S (CVR 28982194) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.06.2006 | 15.06.2010 | direktion |
CHRISTEN KØBKES GADE 3 ApS (CVR 29535159) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.05.2006 | 12.09.2007 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET BALLE HUSE AF 21/12 2005 A/S (CVR 29213011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2005 | 16.09.2016 | direktion |
PP STRAND INVEST ApS (CVR 27258131) | OPLØST EFTER FUSION | 04.11.2005 | 11.08.2023 | direktør |
AH INVEST ApS (CVR 27362478) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.09.2003 | 11.08.2023 | direktør |
SØNDERGADE PANTEBREVE A/S (CVR 27371906) | TVANGSOPLØST | 24.09.2003 | 11.05.2007 | direktion |
LIBERTY PANTEBREVE A/S (CVR 25985117) | TVANGSOPLØST | 22.03.2001 | 15.06.2010 | direktion |
LIBERTY HOLDING A/S (CVR 25944461) | TVANGSOPLØST | 26.02.2001 | 15.06.2010 | direktion |
ISLEVVANG INVEST I ApS (CVR 21605085) | NORMAL | 26.01.1999 | 02.08.2000 | direktør |
G.W.H. EJENDOMME ApS (CVR 19184692) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.08.1998 | 11.11.2002 | direktion |
VEXUM ApS (CVR 20080647) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.09.1997 | 26.11.1997 | direktør |
MIKKELSØ INVEST III A/S (CVR 12059531) | OPLØST EFTER FUSION | 30.04.1996 | 24.01.2024 | direktør |
AKSIOM ApS (CVR 19205436) | NORMAL | 12.04.1996 | 24.11.2009 | direktør |
VIA NOVA IX ApS (CVR 17682091) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.12.1993 | 13.09.1994 | direktion |
VIA NOVA VIII ApS (CVR 17682180) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.12.1993 | 26.08.1994 | direktion |
VIA NOVA VII ApS (CVR 17682172) | OPLØST EFTER FUSION | 27.12.1993 | 23.09.1994 | direktion |
ØSTJYSK PANTEBREVSSELSKAB A/S (CVR 16924172) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1993 | 07.12.1994 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 5. JUNI 1992 (CVR 15960108) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1992 | 19.04.1994 | direktion |
PBH NR. 21.833 ApS (CVR 15828471) | TVANGSOPLØST | 01.01.1992 | 16.11.1993 | direktion |
MOC 10 ApS (CVR 12796870) | NORMAL | 01.01.1989 | 08.06.2007 | direktør |
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 4. NOVEMBER 1988 A/S (CVR 12629974) | TVANGSOPLØST | 04.11.1988 | 02.05.1996 | direktion |
PREKAMO INVEST A/S (CVR 12372647) | TVANGSOPLØST | 01.08.1988 | 07.04.1994 | direktion |
ROSENGREEN INVEST ApS (CVR 12194587) | TVANGSOPLØST | 30.05.1988 | 27.06.1994 | direktion |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 1. DECEMBER 1989 A/S (CVR 10667542) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.03.1987 | 15.01.1998 | direktør |
ASX 10470 A/S (CVR 10327881) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.07.1986 | 30.04.1993 | direktion |
AIRHEAT A/S (CVR 10327903) | NORMAL | 01.07.1986 | 22.04.1993 | direktør |
SAINT TROPEZ AF 1993 A/S (CVR 10174775) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1986 | 27.05.1993 | direktør |
SØBORG VVS SERVICE ApS (CVR 10129591) | TVANGSOPLØST | 07.02.1986 | 11.09.1995 | direktion |
THESTRUP AKTIE INVEST A/S (CVR 10137799) | TVANGSOPLØST | 01.02.1986 | 28.06.2000 | direktion |
Mikkelsø Finans A/S under Tvangso Pløsning (CVR 10051630) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1985 | 11.06.1996 | direktør |
BIOSCAN A/S (CVR 10052645) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.1985 | 07.07.1993 | direktion |
GREBA INVEST. ÅRHUS ApS (CVR 73606411) | OPLØST EFTER FUSION | 12.03.1984 | 24.01.2024 | direktør |
FREMICO ApS (CVR 33552017) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.10.1976 | 09.12.1996 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Aggerholm | 12,70 % | 14,29 % | 14,29 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Aggerholm (antal: 63) | 17 | 21 | 23 | 2 |
Pct. | 27 % | 33 % | 37 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Aggerholm (antal: 94) | 41 | 42 | 9 | 2 |
Pct. | 44 % | 45 % | 10 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |