Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SIGCOP A/S (CVR 46435117) | NORMAL | 29.09.2003 | 17.07.2006 | bestyrelsesmedlem |
PROLOG REKLAMEBUREAU A/S (CVR 27213790) | NORMAL | 03.07.2003 | 17.07.2006 | formand |
CRETEX A/S (CVR 11785085) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.04.2001 | 14.11.2008 | bestyrelse |
FORLAGET AXELHOLM A/S (CVR 19270580) | OPLØST EFTER FUSION | 29.09.2000 | 10.12.2002 | formand |
FD HOLDING ApS (CVR 21096199) | TVANGSOPLØST | 30.09.1998 | 23.03.2001 | bestyrelse |
NOVAGRAF - GRAFISK TRYKCENTER - KNUDTZON GRAPHIC A/S (CVR 18530503) | OPLØST EFTER FUSION | 03.09.1998 | 17.07.2006 | formand |
MULTI-PRESS A/S (CVR 12666489) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1988 | 26.11.1996 | formand |
FORLAGET SPORT PÅ STREGEN ApS (CVR 10635837) | OPLØST EFTER FUSION | 18.02.1987 | 29.09.1995 | formand |
MULTILAN DATA ApS (CVR 10497043) | NORMAL | 03.11.1986 | 15.04.2003 | formand |
EPHD A/S (CVR 50741419) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.09.1985 | 26.06.2000 | bestyrelse |
MULTI HOLDING A/S (CVR 67528417) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.1981 | 10.12.2002 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 2. MAJ 2001A/S (CVR 11702910) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.09.1958 | 12.04.2000 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CRETEX PLAST ApS (CVR 30833600) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.09.2007 | 10.11.2009 | direktion |
CRETEX A/S (CVR 11785085) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.07.2001 | 14.11.2008 | adm. dir |
FD HOLDING ApS (CVR 21096199) | TVANGSOPLØST | 26.03.2001 | 08.03.2010 | adm. dir |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2001 ApS (CVR 65800616) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.1999 | 26.06.2000 | direktion |
THERMOFORM FINANS ApS (CVR 11900275) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1988 | 26.06.2000 | direktion |
EPHD A/S (CVR 50741419) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.09.1985 | 26.06.2000 | adm. dir |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 2. MAJ 2001A/S (CVR 11702910) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.09.1958 | 26.06.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Siegfried Duckert | 18,75 % | 18,75 % | 18,75 % | 37,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Frank Siegfried Duckert (antal: 16) | 3 | 6 | 6 | 1 |
Pct. | 19 % | 38 % | 38 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Siegfried Duckert (antal: 20) | 12 | 7 | 1 | 0 |
Pct. | 60 % | 35 % | 5 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |