Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PORTEFØLJESELSKABET ApS (CVR 33863616) | NORMAL | 28.07.2011 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ABSOLUTE MEDIA ApS (CVR 25312163) | TVANGSOPLØST | 12.04.2000 | 08.08.2002 |
FLIGHT-IT ApS (CVR 10023467) | TVANGSOPLØST | 21.02.2000 | 15.08.2002 |
SOCIALWARE A/S (CVR 34900361) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.01.2013 | 22.10.2014 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LEIF KOCH A/S (CVR 78066415) | NORMAL | 01.02.2024 | formand |
Unisteel A/S (CVR 11169783) | NORMAL | 12.07.2023 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Laconic Development ApS (CVR 42988626) | NORMAL | 28.06.2022 | 01.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
NEXCOM A/S (CVR 20348046) | NORMAL | 28.09.2020 | 08.04.2022 | næstformand |
NEXCOM A/S (CVR 20348046) | NORMAL | 01.08.2020 | 27.09.2020 | formand |
Samiia Danmark AMBA (CVR 41441607) | NORMAL | 03.06.2020 | 12.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Bandholm Hotel Holding A/S (CVR 40746390) | NORMAL | 16.12.2019 | 08.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
NEXCOM A/S (CVR 20348046) | NORMAL | 13.12.2019 | 31.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Northern Ventures ApS (CVR 38845608) | OPLØST EFTER FUSION | 30.10.2019 | 28.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Unisteel A/S (CVR 11169783) | NORMAL | 12.06.2019 | 20.06.2023 | formand |
CONTRA A/S (CVR 25796578) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.03.2019 | 31.12.2020 | formand |
Creditro A/S (CVR 39181169) | NORMAL | 22.12.2017 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Phonebutler A/S (CVR 39076357) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2017 | 01.08.2020 | formand |
Northern Ventures ApS (CVR 38845608) | OPLØST EFTER FUSION | 10.08.2017 | 29.10.2019 | formand |
Heyware A/S (CVR 38463497) | OPLØST EFTER FUSION | 25.05.2017 | 18.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Enreach Campaigns A/S (CVR 31073103) | NORMAL | 31.10.2016 | 21.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
THISISFOOTBALL.COM A/S (CVR 25679423) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.08.2014 | 18.08.2014 | bestyrelse |
CampaignOne ApS (CVR 33865864) | OPLØST EFTER FUSION | 02.06.2014 | 19.01.2016 | bestyrelse |
SOCIALWARE A/S (CVR 34900361) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.01.2013 | 07.01.2013 | formand |
3 X 34 LAGER ApS (CVR 89493919) | NORMAL | 12.09.2011 | 28.03.2012 | næstformand |
3 X 34 TRANSPORT A.M.B.A. (CVR 31713528) | NORMAL | 12.09.2011 | 05.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET AF 5. DECEMBER 2006 A/S (CVR 28675445) | TVANGSOPLØST | 05.12.2006 | 17.09.2008 | bestyrelse |
ABSOLUTE MEDIA ApS (CVR 25312163) | TVANGSOPLØST | 12.04.2000 | 19.12.2000 | bestyrelse |
FLIGHT-IT ApS (CVR 10023467) | TVANGSOPLØST | 21.02.2000 | 12.12.2001 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Northern Ventures Fund I ApS (CVR 42583480) | NORMAL | 06.08.2021 | adm. dir |
Nord Invest ApS (CVR 40361308) | NORMAL | 20.03.2019 | adm. dir |
Erhvervsinvest ApS (CVR 40310525) | NORMAL | 04.03.2019 | adm. dir |
PORTEFØLJESELSKABET ApS (CVR 33863616) | NORMAL | 12.10.2011 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LEIF KOCH A/S (CVR 78066415) | NORMAL | 30.05.2023 | 31.01.2024 | adm. dir |
Caseflow ApS (CVR 43684744) | NORMAL | 02.02.2023 | 16.08.2023 | direktør |
Laconic Development ApS (CVR 42988626) | NORMAL | 19.01.2022 | 01.08.2023 | adm. dir |
Kassio ApS (CVR 42715409) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 14.12.2021 | 30.05.2023 | adm. dir |
Ejendomsselskabet Langedam ApS (CVR 42568376) | NORMAL | 29.07.2021 | 16.11.2022 | adm. dir |
Nord Invest IV ApS (CVR 41958103) | OPLØST EFTER FUSION | 18.12.2020 | 02.11.2023 | adm. dir |
NEU Græsted ApS (CVR 41833963) | NORMAL | 10.11.2020 | 05.08.2021 | adm. dir |
Samiia Danmark AMBA (CVR 41441607) | NORMAL | 03.06.2020 | 20.06.2022 | adm. dir |
NEXCOM A/S (CVR 20348046) | NORMAL | 13.12.2019 | 31.07.2020 | adm. dir |
Northern Ventures ApS (CVR 38845608) | OPLØST EFTER FUSION | 30.10.2019 | 21.06.2024 | adm. dir |
Pharma Equity Group A/S (CVR 26791413) | NORMAL | 30.09.2019 | 31.12.2020 | adm. dir |
AVS 17.1.2022 ApS (CVR 34059926) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.09.2019 | 08.04.2021 | adm. dir |
BANDHOLM EJENDOMME ApS (CVR 35245707) | NORMAL | 08.09.2019 | 08.04.2021 | adm. dir |
BANDHOLM EJENDOMME II ApS (CVR 35638164) | NORMAL | 08.09.2019 | 08.04.2021 | adm. dir |
Bandholm Hotel Holding A/S (CVR 40746390) | NORMAL | 29.08.2019 | 08.04.2021 | adm. dir |
PMV1 ApS (CVR 40549986) | OPLØST EFTER FUSION | 28.05.2019 | 02.11.2023 | adm. dir |
Nord Invest II ApS (CVR 40522042) | OPLØST EFTER FUSION | 16.05.2019 | 02.11.2023 | adm. dir |
Nordsjællandske Holding ApS (CVR 38680099) | OPLØST EFTER FUSION | 13.03.2019 | 04.07.2024 | adm. dir |
Heartcare ApS (CVR 40290540) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.02.2019 | 31.12.2020 | adm. dir |
BTA Holding ApS (CVR 39666286) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.01.2019 | 01.02.2020 | direktør |
M2 Administration ApS (CVR 40143068) | OPLØST EFTER FUSION | 03.01.2019 | 02.11.2023 | adm. dir |
GESVINDT ApS (CVR 35396187) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.2018 | 02.11.2023 | direktør |
Heyware A/S (CVR 38463497) | OPLØST EFTER FUSION | 23.02.2018 | 18.09.2020 | adm. dir |
Creditro A/S (CVR 39181169) | NORMAL | 21.12.2017 | 24.03.2021 | adm. dir |
3x34 Logistik ApS (CVR 35649581) | NORMAL | 27.01.2014 | 30.04.2016 | adm. dir |
SOCIALWARE A/S (CVR 34900361) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.08.2013 | 22.10.2014 | adm. dir |
ØENS AUTO ApS (CVR 34618844) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.07.2012 | 10.06.2014 | adm. dir |
3 X 34 LAGER ApS (CVR 89493919) | NORMAL | 28.03.2012 | 30.04.2016 | adm. dir |
3 X 34 TRANSPORT A.M.B.A. (CVR 31713528) | NORMAL | 01.03.2012 | 30.04.2016 | direktør |
CampaignOne ApS (CVR 33865864) | OPLØST EFTER FUSION | 06.08.2011 | 19.01.2016 | adm. dir |
PORTEFØLJESELSKABET ApS (CVR 33863616) | NORMAL | 28.07.2011 | 30.09.2011 | adm. dir |
Concentrix Denmark A/S (CVR 27302181) | NORMAL | 01.05.2010 | 13.02.2011 | adm. dir |
INVESCO ApS (CVR 29933693) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2008 | 15.12.2009 | adm. dir |
SELSKABET AF 5. DECEMBER 2006 A/S (CVR 28675445) | TVANGSOPLØST | 05.12.2006 | 17.09.2008 | direktion |
NEXTGEN COMMUNICATIONS ApS (CVR 26742668) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.08.2002 | 12.02.2004 | adm. dir |
FLIGHT-IT ApS (CVR 10023467) | TVANGSOPLØST | 21.02.2000 | 27.06.2001 | direktion |
MULTIMEDIA TEXT ANPARTSSELSKAB (CVR 10003954) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.11.1999 | 22.09.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Miro Hauge Jensen | 8,93 % | 17,86 % | 21,43 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Miro Hauge Jensen (antal: 56) | 23 | 14 | 14 | 5 |
Pct. | 41 % | 25 % | 25 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Miro Hauge Jensen (antal: 103) | 24 | 41 | 34 | 4 |
Pct. | 23 % | 40 % | 33 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |