Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Eriksson Stilladser A/S (CVR 41410566) | NORMAL | 24.04.2020 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ERIKSSON GROUP A/S (CVR 30718305) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.07.2007 | 17.01.2012 |
ERIKSSON STILLADSER ApS (CVR 26132282) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2001 | 28.05.2018 |
JACK ERIKSSON HOLDING ApS (CVR 31781140) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.10.2008 | 17.06.2024 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
ERIKSSON STILLADSER V/JACK ERIKSSON (CVR 15989343) | 01.04.1990 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Eriksson Stilladser A/S (CVR 41410566) | NORMAL | 24.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
MALERSELSKABET SBM A/S (CVR 56090819) | NORMAL | 25.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HEKA STILLADS-SERVICE A/S (CVR 10540836) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.06.2012 | 13.06.2018 | bestyrelse |
ERIKSSON STILLADSER ApS (CVR 26132282) | OPLØST EFTER FUSION | 02.10.2008 | 15.05.2018 | bestyrelse |
JACK ERIKSSON HOLDING ApS (CVR 31781140) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.10.2008 | 15.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
ERIKSSON GROUP A/S (CVR 30718305) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.10.2008 | 17.01.2012 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
J. Eriksson Holding ApS (CVR 44902990) | NORMAL | 17.06.2024 | adm. dir |
Eriksson Stilladser A/S (CVR 41410566) | NORMAL | 24.04.2020 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JACK ERIKSSON HOLDING ApS (CVR 31781140) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.10.2008 | 17.06.2024 | direktør |
ERIKSSON MATERIALE UDLEJNING ApS (CVR 31056594) | OPLØST EFTER FUSION | 06.11.2007 | 28.05.2018 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET ERIKSSON ApS (CVR 31049067) | OPLØST EFTER FUSION | 22.10.2007 | 28.05.2018 | direktion |
ERIKSSON GROUP A/S (CVR 30718305) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.07.2007 | 17.01.2012 | direktion |
ERIKSSON STILLADSER ApS (CVR 26132282) | OPLØST EFTER FUSION | 29.06.2001 | 28.05.2018 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jack Eriksson | 0 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jack Eriksson (antal: 10) | 3 | 1 | 5 | 1 |
Pct. | 30 % | 10 % | 50 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jack Eriksson (antal: 24) | 6 | 7 | 7 | 4 |
Pct. | 25 % | 29 % | 29 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |