Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JENS KONGSGAARD HOLDING ApS (CVR 30503422) | NORMAL | 18.04.2007 |
JENS KONGSGAARD HOLDING,TORVET HOLSTEBRO ApS. (CVR 32292798) | NORMAL | 01.07.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
IWS HOLDING ApS (CVR 31253195) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.01.2008 | 08.02.2011 |
JENS KONGSGAARD, BREDGADE HERNING ApS (CVR 29618488) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 28.06.2007 |
JENS KONGSGAARD, HERNINGCENTRET ApS (CVR 29618453) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 28.06.2007 |
JENS KONGSGAARD, TORVET HOLSTEBRO ApS (CVR 29618437) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 12.10.2015 |
RWK HOLDING ApS (CVR 31253160) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.01.2008 | 22.02.2011 |
SWK HOLDING ApS (CVR 31253330) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.01.2008 | 22.02.2011 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
I/S Hus 116 Skagen Strand (CVR 25014936) | 30.12.2009 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nørregade 18, Holstebro P/S (CVR 42764027) | NORMAL | 02.08.2022 | formand |
K/S Vestergade 21, Silkeborg (CVR 40870784) | NORMAL | 18.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nørregade 14 P/S (CVR 39696568) | NORMAL | 20.06.2019 | formand |
RØDEGÅRDSVEJ 184 ODENSE AF 2008 ApS (CVR 31886570) | NORMAL | 01.09.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JOJHS INVEST ApS (CVR 30822471) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2007 | 22.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JENS KONGSGAARD HOLDING,TORVET HOLSTEBRO ApS. (CVR 32292798) | NORMAL | 01.07.2009 | direktør |
JENS KONGSGAARD INVESTERING ApS (CVR 30503473) | NORMAL | 19.04.2007 | direktør |
JENS KONGSGAARD HOLDING ApS (CVR 30503422) | NORMAL | 18.04.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JENS KONGSGAARD, NØRREPORT-CENTRET, HOLSTEBRO ApS (CVR 31253365) | OPLØST EFTER FUSION | 31.01.2008 | 01.11.2013 | direktion |
SWK HOLDING ApS (CVR 31253330) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.01.2008 | 22.02.2011 | direktion |
RWK HOLDING ApS (CVR 31253160) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.01.2008 | 22.02.2011 | direktion |
IWS HOLDING ApS (CVR 31253195) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.01.2008 | 08.02.2011 | direktion |
JENS KONGSGAARD, TORVET HOLSTEBRO ApS (CVR 29618437) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 01.11.2013 | direktion |
JENS KONGSGAARD, HERNINGCENTRET ApS (CVR 29618453) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 28.02.2007 | direktion |
JENS KONGSGAARD, BREDGADE HERNING ApS (CVR 29618488) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2006 | 28.02.2007 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Theodor Kongsgaard | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Theodor Kongsgaard (antal: 19) | 8 | 0 | 7 | 4 |
Pct. | 42 % | 0 % | 37 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Theodor Kongsgaard (antal: 34) | 5 | 10 | 11 | 8 |
Pct. | 15 % | 29 % | 32 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |