Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Holdingselskabet af 18. maj 2016 ApS (CVR 24219739) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1999 | 24.03.2017 |
Selskabet af 18. maj 2016 A/S (CVR 17036971) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.1993 | 31.08.2018 |
TOTALENTREPRISE BRDR. CHRISTENSEN, KJELLERUP A/S (CVR 10537037) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.12.1986 | 11.09.1996 |
UNIK - MØBLER, KJELLERUP A/S (CVR 11951570) | OPLØST EFTER FUSION | 11.03.1988 | 19.06.1995 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Henning Christensen (CVR 12406673) | 20.03.1984 |
I/S Hjerm Østerstrand (CVR 40402632) | 02.04.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SKANROLL A/S (CVR 76211914) | NORMAL | 06.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FRONTEGO A/S (CVR 21833649) | NORMAL | 14.10.2010 | 19.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
D. Ålborg A/S (CVR 33063474) | TVANGSOPLØST | 01.07.2010 | 27.06.2016 | formand |
SKAN-ROLL HOLDING A/S (CVR 13528330) | OPLØST EFTER SPALTNING | 06.03.2008 | 18.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
DANISH CYCLING ApS (CVR 30591569) | TVANGSOPLØST | 23.10.2007 | 03.10.2011 | bestyrelse |
D. Lyngby A/S (CVR 29328404) | TVANGSOPLØST | 01.09.2007 | 28.09.2015 | bestyrelse |
D. Kolding A/S (CVR 27544398) | TVANGSOPLØST | 12.04.2007 | 28.09.2015 | bestyrelse |
RATIONEL VINDUER A/S (CVR 40371818) | OPLØST EFTER FUSION | 15.03.2007 | 16.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
BRIX, SNEDKER & TØMRERFIRMA A/S (CVR 21775541) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.03.2007 | 13.03.2009 | bestyrelse |
Nordic Blue Invest A/S (CVR 21441406) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.09.2005 | 28.10.2011 | bestyrelse |
SELSKABET AF 29/12 2006 A/S (CVR 28117337) | TVANGSOPLØST | 23.09.2004 | 28.09.2015 | bestyrelse |
DESIGNA KØKKEN NYKØBING F. ApS (CVR 27713343) | NORMAL | 28.04.2004 | 20.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
DESIGNA KØKKEN THISTED A/S (CVR 25790944) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.02.2004 | 29.01.2014 | formand |
Selskabet af 18. maj 2016 A/S (CVR 17036971) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.1993 | 18.05.2016 | bestyrelse |
UNIK - MØBLER, KJELLERUP A/S (CVR 11951570) | OPLØST EFTER FUSION | 11.03.1988 | 27.04.1989 | bestyrelse |
TOTALENTREPRISE BRDR. CHRISTENSEN, KJELLERUP A/S (CVR 10537037) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.12.1986 | 01.07.1992 | bestyrelse |
B.C. HOLDING A/S (CVR 53840728) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.1976 | 10.09.1993 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
D. Åbenrå ApS (CVR 33032765) | TVANGSOPLØST | 13.05.2011 | 28.09.2015 | adm. dir |
D. Frederikshavn ApS (CVR 31604788) | TVANGSOPLØST | 01.10.2010 | 28.09.2015 | direktion |
D. Lyngby A/S (CVR 29328404) | TVANGSOPLØST | 01.09.2007 | 28.09.2015 | direktion |
SELSKABET AF 29/12 2006 A/S (CVR 28117337) | TVANGSOPLØST | 23.09.2004 | 28.09.2015 | direktion |
JYSK KØKKENLAGER KØBENHAVN ApS (CVR 27720242) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.04.2004 | 07.09.2005 | adm. dir |
D. Kolding A/S (CVR 27544398) | TVANGSOPLØST | 16.01.2004 | 28.09.2015 | direktion |
T.T. Furniture ApS (CVR 27358241) | TVANGSOPLØST | 18.09.2003 | 28.09.2015 | direktion |
Holdingselskabet af 18. maj 2016 ApS (CVR 24219739) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1999 | 18.05.2016 | direktion |
Selskabet af 18. maj 2016 A/S (CVR 17036971) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.05.1993 | 16.09.2013 | direktion |
TOTALENTREPRISE BRDR. CHRISTENSEN, KJELLERUP A/S (CVR 10537037) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.12.1986 | 01.07.1992 | direktion |
B.C. HOLDING A/S (CVR 53840728) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.1976 | 10.09.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henning Christensen | 10,71 % | 32,14 % | 35,71 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henning Christensen (antal: 28) | 6 | 14 | 5 | 3 |
Pct. | 21 % | 50 % | 18 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henning Christensen (antal: 40) | 17 | 11 | 8 | 4 |
Pct. | 43 % | 28 % | 20 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |