Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
B. S. HOLDING KLAKRING ApS (CVR 21222488) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.10.1998 | 20.06.2012 |
GOLF CAR ApS (CVR 12693842) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.01.1989 | 20.02.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JENS LINDE A/S (CVR 16648981) | NORMAL | 18.01.1993 | 08.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
GOLF CAR ApS (CVR 12693842) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.01.1989 | 07.06.1990 | bestyrelse |
POLYPRINT ERHVERVSEJENDOMME A/S (CVR 11935087) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1988 | 24.06.1997 | bestyrelse |
Polyprint A/S (CVR 10080991) | NORMAL | 17.12.1985 | 11.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
PRODUKTIONSSELSKABET AF 1.7.2002 A/S (CVR 89319811) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.1979 | 25.06.2003 | bestyrelse |
Centra Finans af 20 01 1993 ApS under Konkurs (CVR 86214113) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.04.1979 | 10.02.1993 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
B. S. HOLDING KLAKRING ApS (CVR 21222488) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.10.1998 | 11.04.2012 | direktion |
POLYPRINT FINANS ApS (CVR 13700737) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1989 | 17.03.1993 | direktion |
POLY-EX ApS (CVR 13443483) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1989 | 17.03.1993 | direktion |
POLYCON ApS (CVR 11980848) | OPLØST EFTER FUSION | 01.03.1988 | 17.03.1993 | direktion |
POLYPRINT ERHVERVSEJENDOMME A/S (CVR 11935087) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1988 | 24.06.1997 | direktion |
POLYPRINT AVIATION ApS (CVR 11907342) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1988 | 17.03.1993 | direktion |
Polyprint A/S (CVR 10080991) | NORMAL | 17.12.1985 | 18.04.1996 | direktør |
H O P NR. 48 ApS (CVR 71375617) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.12.1982 | 08.04.1992 | direktion |
PRODUKTIONSSELSKABET AF 1.7.2002 A/S (CVR 89319811) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.1979 | 12.04.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bent Sørensen | 0 % | 0 % | 0 % | 15,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bent Sørensen (antal: 13) | 2 | 2 | 8 | 1 |
Pct. | 15 % | 15 % | 62 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bent Sørensen (antal: 18) | 6 | 9 | 1 | 2 |
Pct. | 33 % | 50 % | 6 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |