Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
NIELS JØRN HOLM HOLDING A/S (CVR 28507372) | NORMAL | 22.02.2005 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MIDLERTIDIGT HOLDINGSELSKAB ApS (CVR 36545658) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.02.2015 | 03.03.2015 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
UDLEJER NIELS JØRGEN HOLM (CVR 50332616) | 01.06.1973 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HOLM EL & VVS A/S (CVR 70699915) | NORMAL | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
NIELS JØRN HOLM HOLDING A/S (CVR 28507372) | NORMAL | 22.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
TERMO A/S (CVR 89987911) | NORMAL | 01.04.1982 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SAMBYG A/S (CVR 15181486) | NORMAL | 18.11.2019 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
TINGHAVEN ApS (CVR 26857112) | NORMAL | 18.11.2019 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
SAMBYG PROJEKT A/S (CVR 31598273) | NORMAL | 18.11.2019 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Valnøddeparken ApS (CVR 31582989) | NORMAL | 18.11.2019 | 11.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Valnøddeparken ApS (CVR 31582989) | NORMAL | 15.08.2018 | 17.11.2019 | formand |
SAMBYG A/S (CVR 15181486) | NORMAL | 24.09.2013 | 17.11.2019 | formand |
TINGHAVEN ApS (CVR 26857112) | NORMAL | 24.09.2013 | 17.11.2019 | formand |
SAMBYG PROJEKT A/S (CVR 31598273) | NORMAL | 24.09.2013 | 17.11.2019 | formand |
HOLM EL & VVS A/S (CVR 70699915) | NORMAL | 03.12.2009 | 30.06.2020 | formand |
N.J. HOLM INVEST ApS (CVR 30276485) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.02.2007 | 07.05.2014 | formand |
T.R.U.C.K. ApS (CVR 15039973) | TVANGSOPLØST | 11.02.1991 | 30.12.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NIELS JØRN HOLM HOLDING A/S (CVR 28507372) | NORMAL | 22.02.2005 | direktør |
TERMO A/S (CVR 89987911) | NORMAL | 01.04.1982 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Midlertidigt Holdingselskab Holm ApS (CVR 36921404) | OPLØST EFTER FUSION | 03.03.2015 | 08.08.2016 | direktør |
MIDLERTIDIGT HOLDINGSELSKAB ApS (CVR 36545658) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.02.2015 | 03.03.2015 | adm. dir |
RØNNE ALLE ApS (CVR 36042508) | NORMAL | 08.07.2014 | 01.01.2017 | direktør |
N.J. HOLM INVEST ApS (CVR 30276485) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.05.2014 | 07.04.2020 | direktion |
Valnøddeparken ApS (CVR 31582989) | NORMAL | 14.04.2014 | 15.08.2018 | direktør |
SAMBYG PROJEKT A/S (CVR 31598273) | NORMAL | 04.07.2008 | 24.09.2013 | direktør |
TINGHAVEN ApS (CVR 26857112) | NORMAL | 30.10.2002 | 24.09.2013 | direktør |
SAMBYG A/S (CVR 15181486) | NORMAL | 26.09.1996 | 24.09.2013 | direktør |
HOLM EL & VVS A/S (CVR 70699915) | NORMAL | 25.11.1985 | 03.12.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Jørn Holm | 0 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels Jørn Holm (antal: 15) | 10 | 1 | 3 | 1 |
Pct. | 67 % | 7 % | 20 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Jørn Holm (antal: 38) | 14 | 11 | 11 | 2 |
Pct. | 37 % | 29 % | 29 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |