Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
PAPUGA A/S (CVR 18636239) | OPLØST EFTER FUSION | 27.06.1995 | 01.04.2022 |
PAPUGA HOLDING A/S (CVR 19018849) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.12.1995 | 22.09.2011 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
JOHN PAPUGA (CVR 36356510) | 01.10.1978 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PAPUGA A/S (CVR 18636239) | OPLØST EFTER FUSION | 02.04.2019 | 04.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
PAPUGA A/S (CVR 18636239) | OPLØST EFTER FUSION | 27.03.2014 | 03.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
AFVIKLINGSSELSKABET 2000 A/S (CVR 18868881) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.04.2000 | 09.04.2002 | bestyrelse |
RI-BUS TURIST ApS (CVR 20559780) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.12.1997 | 17.06.1999 | bestyrelse |
PAPUGA HOLDING A/S (CVR 19018849) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.12.1995 | 22.09.2011 | bestyrelse |
PAPUGA A/S (CVR 18636239) | OPLØST EFTER FUSION | 27.06.1995 | 11.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
KEOLIS ANLÆG INDUSTRIHOLMEN ApS (CVR 15827203) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1992 | 13.01.1997 | bestyrelse |
RI-BUS A/S (CVR 15289198) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1991 | 17.06.1999 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKAB AF 1/1-2005 A/S (CVR 12092938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1988 | 01.01.2005 | bestyrelse |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JANUAR 2003 A/S (CVR 50735516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.1968 | 01.01.2003 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PAPUGA HOLDING A/S (CVR 19018849) | OPLØST EFTER SPALTNING | 11.12.1995 | 22.09.2011 | direktion |
PAPUGA A/S (CVR 18636239) | OPLØST EFTER FUSION | 27.06.1995 | 03.06.2010 | direktør |
AFVIKLINGSSELSKAB AF 1/1-2005 A/S (CVR 12092938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1988 | 01.01.2005 | direktion |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 2. JANUAR 2003 ApS (CVR 42531928) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.06.1984 | 01.01.2003 | direktion |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. JANUAR 2003 A/S (CVR 50735516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.1968 | 01.01.2003 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Papuga | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
John Papuga (antal: 10) | 0 | 2 | 7 | 1 |
Pct. | 0 % | 20 % | 70 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Papuga (antal: 18) | 10 | 5 | 1 | 2 |
Pct. | 56 % | 28 % | 6 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |