Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AB GRUPPEN II ApS (CVR 25101790) | NORMAL | 06.12.1999 |
Horsbøl & Co Holding ApS (CVR 37614858) | NORMAL | 06.04.2016 |
KOMINDO.DK ApS (CVR 35518061) | NORMAL | 17.10.2013 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
GENCO VENTURE ApS (CVR 27059600) | TVANGSOPLØST | 28.02.2003 | 08.07.2005 |
NETCENTRALEN ApS (CVR 26256798) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2001 | 13.12.2007 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Falkoner Capital ApS (CVR 43325221) | NORMAL | 13.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AB GRUPPEN II ApS (CVR 25101790) | NORMAL | 07.04.2009 | 17.05.2011 | formand |
NETCENTRALEN ApS (CVR 26256798) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2002 | 13.12.2007 | formand |
ABG Ejendomsinvest ApS (CVR 26832535) | NORMAL | 07.10.2002 | 16.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
3byggetilbud.dk A/S (CVR 26832624) | NORMAL | 07.10.2002 | 16.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
AB GRUPPEN II ApS (CVR 25101790) | NORMAL | 06.12.1999 | 16.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
MEDIA-INVEST DANMARK A/S (CVR 20253681) | NORMAL | 10.09.1999 | 20.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Falkoner Capital ApS (CVR 43325221) | NORMAL | 13.06.2022 | direktør |
Horsbøl & Co Holding ApS (CVR 37614858) | NORMAL | 08.04.2016 | direktør |
KOMINDO.DK ApS (CVR 35518061) | NORMAL | 17.10.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Horsbøl & Co ApS (CVR 37663395) | NORMAL | 20.04.2016 | 24.04.2024 | direktør |
GENCO VENTURE ApS (CVR 27059600) | TVANGSOPLØST | 28.02.2003 | 26.10.2004 | direktion |
NETCENTRALEN ApS (CVR 26256798) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2002 | 01.11.2002 | direktion |
AB GRUPPEN II ApS (CVR 25101790) | NORMAL | 06.12.1999 | 20.11.2000 | direktør |
MEDIA-INVEST DANMARK A/S (CVR 20253681) | NORMAL | 10.09.1999 | 12.03.2002 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Kaas Horsbøl | 13,33 % | 13,33 % | 13,33 % | 13,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ole Kaas Horsbøl (antal: 15) | 8 | 2 | 0 | 5 |
Pct. | 53 % | 13 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Kaas Horsbøl (antal: 28) | 7 | 8 | 8 | 5 |
Pct. | 25 % | 29 % | 29 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |