Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
GRØNBORG A/S (CVR 21773301) | NORMAL | 17.06.1999 |
GRØNBORG EJENDOMME ApS (CVR 33768222) | NORMAL | 27.06.2011 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
H.O.P. INVEST HOLDING ApS (CVR 25898621) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.02.2001 | 08.08.2019 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Brdr. Grønborg I/S (CVR 36626488) | 01.05.2015 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ELMERHØJ ANLÆGSGARTNERI A/S (CVR 29442703) | NORMAL | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
GRØNBORG GULVSERVICE A/S (CVR 26669448) | NORMAL | 30.05.2011 | formand |
GRØNBORG SOL A/S (CVR 27191940) | NORMAL | 04.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
GRØNBORG A/S (CVR 21773301) | NORMAL | 17.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ELMERHØJ ANLÆG OG BELÆGNING A/S (CVR 35660445) | OPLØST EFTER FUSION | 24.04.2018 | 20.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
TØMRERMESTER MIKAEL FREDERIKSEN ApS (CVR 30489101) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.03.2015 | 13.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
RIIS A/S HANDELS- OG INGENIØRFIRMA (CVR 21776335) | NORMAL | 12.11.2003 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
GRØNBORG EL A/S (CVR 25643879) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2000 | 21.10.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GRØNBORG SOL A/S (CVR 27191940) | NORMAL | 04.06.2003 | direktør |
GRØNBORG A/S (CVR 21773301) | NORMAL | 17.06.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GRØNBORG EJENDOMME ApS (CVR 33768222) | NORMAL | 27.06.2011 | 03.11.2014 | direktør |
H.O.P. INVEST HOLDING ApS (CVR 25898621) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.02.2001 | 06.03.2007 | direktion |
GRØNBORG EL A/S (CVR 25643879) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.12.2000 | 21.10.2004 | direktion |
INVESTERINGSSELSKABET AF 23/4 1997 ApS (CVR 19815501) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.04.1997 | 12.06.2013 | direktør |
H.O.P. INVEST ApS (CVR 19065278) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.1996 | 20.03.2006 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Grønborg Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Grønborg Jensen (antal: 14) | 6 | 1 | 5 | 2 |
Pct. | 43 % | 7 % | 36 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Grønborg Jensen (antal: 26) | 8 | 7 | 8 | 3 |
Pct. | 31 % | 27 % | 31 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |