Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet NRC ApS (CVR 44848147) | NORMAL | 21.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
NÆSTVED RYGCENTER VED HANS ANDERSEN FYSIOTERAPI ApS (CVR 15006706) | NORMAL | 23.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Pilates B ApS (CVR 38685333) | UNDER KONKURS | 12.11.2018 | 14.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
Selandiaklinikken A/S (CVR 27592724) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2018 | 01.10.2018 | formand |
KIRURGISK ENHED A/S (CVR 29928681) | OPLØST EFTER FUSION | 19.04.2013 | 05.03.2015 | bestyrelse |
VALDEMAR DRIFT ApS (CVR 32310486) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.2011 | 09.03.2016 | bestyrelse |
Selandiaklinikken A/S (CVR 27592724) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2009 | 31.07.2018 | bestyrelse |
Aleris Ringsted A/S (CVR 25317181) | NORMAL | 26.03.2001 | 09.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter (CVR 18315084) | NORMAL | 29.11.1995 | 23.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KLINISK BIOMEKANIK HOLDING ApS (CVR 25317564) | NORMAL | 15.01.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
VALDEMAR DRIFT ApS (CVR 32310486) | OPLØST EFTER FUSION | 14.11.2011 | 08.08.2016 | adm. dir |
KIRURGISK ENHED A/S (CVR 29928681) | OPLØST EFTER FUSION | 31.08.2006 | 05.03.2015 | direktion |
Selandiaklinikken A/S (CVR 27592724) | OPLØST EFTER FUSION | 06.02.2004 | 01.11.2016 | direktion |
Aleris Ringsted A/S (CVR 25317181) | NORMAL | 26.03.2001 | 19.01.2017 | direktør |
KIROPRAKTISK KLINIK, JENS JACOBSEN, RINGSTED ApS (CVR 70053810) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.1982 | 13.10.1989 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Otto Jacobsen | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Otto Jacobsen (antal: 12) | 5 | 1 | 4 | 2 |
Pct. | 42 % | 8 % | 33 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Otto Jacobsen (antal: 20) | 9 | 6 | 5 | 0 |
Pct. | 45 % | 30 % | 25 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |