Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
24-7 NET ApS (CVR 35384774) | NORMAL | 26.06.2013 |
BBLAW HOLDING ApS (CVR 33356390) | NORMAL | 28.11.2010 |
DIPLOM SPORT A/S (CVR 11909094) | NORMAL | 22.02.1988 |
EDD NR. ÅBY ApS (CVR 32678149) | NORMAL | 25.01.2010 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Advokat Bjarne Bødtker (CVR 20035331) | 15.05.1997 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
VP UDLEJNING A/S (CVR 28855664) | NORMAL | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kjærgaard & Stampe ApS (CVR 38203797) | NORMAL | 21.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
TNI Partner A/S (CVR 28501846) | NORMAL | 11.05.2011 | formand |
LIONEK A/S (CVR 36949112) | NORMAL | 28.06.1971 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Udviklingsselskabet Stauning ApS (CVR 31063418) | TVANGSOPLØST | 17.12.2012 | 14.05.2014 | formand |
BIOENERGI VEST INNOVATION ApS (CVR 33763174) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.06.2011 | 20.12.2012 | bestyrelse |
BIOENERGI VEST A/S (CVR 33154607) | NORMAL | 01.09.2010 | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S (CVR 33050119) | NORMAL | 22.06.2010 | 08.01.2014 | næstformand |
RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S (CVR 31579473) | NORMAL | 24.06.2008 | 08.01.2014 | næstformand |
RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S (CVR 27464297) | NORMAL | 20.05.2008 | 08.01.2014 | næstformand |
RINGKØBING-SKJERN VAND A/S (CVR 27464343) | NORMAL | 20.05.2008 | 08.01.2014 | næstformand |
RAH NET 2 A/S (CVR 27464327) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.2008 | 27.06.2012 | næstformand |
ENERGICENTER VESTJYLLAND A/S (CVR 25800524) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.02.2007 | 19.05.2009 | bestyrelse |
SKJERN FORSYNING A/S (CVR 27474853) | OPLØST EFTER FUSION | 05.02.2007 | 20.05.2008 | næstformand |
SKJERN VANDFORSYNING A/S (CVR 27474896) | OPLØST EFTER FUSION | 05.02.2007 | 20.05.2008 | næstformand |
SKJERN ELFORSYNING A/S (CVR 27474810) | OPLØST EFTER FUSION | 05.02.2007 | 01.01.2008 | næstformand |
SKJERN KOMMUNE ELFORSYNING 60 KV A/S (CVR 28106556) | OPLØST EFTER FUSION | 05.02.2007 | 01.01.2008 | næstformand |
IL EJENDOMME ApS (CVR 28975155) | OPLØST EFTER FUSION | 17.08.2005 | 17.11.2017 | næstformand |
VP UDLEJNING A/S (CVR 28855664) | NORMAL | 27.06.2005 | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
REGIONALE NET VESTJYLLAND A/S (CVR 28106572) | OPLØST EFTER FUSION | 27.08.2004 | 10.07.2008 | bestyrelse |
VN OVERGANGS A/S (CVR 25848829) | OPLØST EFTER SPALTNING | 16.06.2004 | 27.08.2004 | bestyrelse |
VN OVERGANGS A/S (CVR 25848829) | OPLØST EFTER SPALTNING | 14.06.2000 | 15.06.2004 | bestyrelse |
Axelsen & Sön A/S (CVR 18458306) | NORMAL | 28.03.1995 | 31.01.2017 | næstformand |
SEELENS OPTICAL A/S (CVR 15333677) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.07.1991 | 02.09.1997 | bestyrelse |
DIPLOM SPORT A/S (CVR 11909094) | NORMAL | 22.02.1988 | 15.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
IL HOLDING A/S (CVR 30372816) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.03.1970 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
24-7 NET ApS (CVR 35384774) | NORMAL | 26.06.2013 | direktør |
Thingholm & Zacher ApS (CVR 32322670) | NORMAL | 22.05.2011 | direktør |
BBLAW HOLDING ApS (CVR 33356390) | NORMAL | 28.11.2010 | direktør |
EDD NR. ÅBY ApS (CVR 32678149) | NORMAL | 25.01.2010 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BA & B INVEST ApS (CVR 15553308) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.11.1991 | 25.11.2014 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Egon Bødtker | 3,77 % | 3,77 % | 3,77 % | 5,66 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bjarne Egon Bødtker (antal: 53) | 15 | 3 | 30 | 5 |
Pct. | 28 % | 6 % | 57 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bjarne Egon Bødtker (antal: 64) | 26 | 5 | 9 | 24 |
Pct. | 41 % | 8 % | 14 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
KPV HOLDING, BREDEBRO ApS (CVR 29398372) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-09-26 | 2009-01-26 | likvidator |
B. SØNDERGAARD HOLDING ApS (CVR 30551095) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-06-29 | 2011-09-27 | likvidator |
FOERSOM SANDGRAV ApS (CVR 12815182) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2000-12-31 | 2001-09-03 | likvidator |
HARKELY INVEST ApS (CVR 17783637) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2004-11-01 | 2005-03-11 | likvidator |
WEST STAR FINANS ApS (CVR 19669971) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-06-20 | 2007-10-23 | likvidator |
Ø10 ApS (CVR 21359939) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2007-01-15 | 2007-07-30 | likvidator |
HØNG LANDBRUGSMASKINFABRIK ApS (CVR 40861513) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2008-12-15 | 2009-04-14 | likvidator |
GERDAN EKSPORT ApS (CVR 58531111) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 2013-10-28 | 2014-07-08 | likvidator |
ApS AF 9. JANUAR 1977 (CVR 59787713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2002-06-18 | 2002-11-14 | likvidator |
HARRY HANSEN & SØNNER A/S (CVR 83694211) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2001-08-30 | 2002-03-12 | likvidator |
CET ApS (CVR 27204295) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2006-06-19 | 2006-12-14 | likvidator |
CET ApS (CVR 27204295) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2005-09-30 | 2005-11-04 | likvidator |
VESTJYSK ANLÆGSGARTNER ApS (CVR 28106777) | OPLØST EFTER KONKURS | 2007-03-22 | 2009-10-13 | likvidator |
TØMRERMESTER BIRGER SØNDERGAARD ApS (CVR 30551508) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2010-06-29 | 2011-09-27 | likvidator |
SØNDERENG GL. SOGN ApS (CVR 30826760) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2013-02-20 | 2013-06-24 | likvidator |
K. MØLLER JENSEN EL ApS (CVR 55683018) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-06-25 | 1995-05-29 | likvidator |
AUT. VVS-INSTALLATØR MARTIN MORTENSEN ApS (CVR 54679114) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-12-23 | 1988-09-28 | likvidator |
KIBÆK INDUSTRICENTER ApS (CVR 49644310) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-11-24 | 1994-09-28 | likvidator |
VESTERAGER SKJERN ApS (CVR 10511372) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-11-13 | 1993-01-29 | likvidator |
J.H. TRANSPORT AF 1994 ApS (CVR 17630431) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1998-12-03 | 1999-04-12 | likvidator |