Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BIL-FORUM HOLDING ApS (CVR 10028221) | NORMAL | 27.06.2000 |
KOMPLEMENTARSELSKABET THISTEDVEJ 110-112 ApS (CVR 20341602) | NORMAL | 01.09.1997 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AWKW HOLDING ApS (CVR 30899997) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.09.2007 | 11.12.2007 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AWFK Holding ApS (CVR 36702435) | NORMAL | 15.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
K/S THISTEDVEJ 110-112 (CVR 20411198) | NORMAL | 01.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bil-Forum A/S (CVR 20001690) | NORMAL | 18.08.2022 | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
BILFORUM IMPORT A/S (CVR 31086906) | NORMAL | 18.08.2022 | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bil-Forum A/S (CVR 20001690) | NORMAL | 09.01.2018 | 17.08.2022 | formand |
BILFORUM IMPORT A/S (CVR 31086906) | NORMAL | 09.01.2018 | 17.08.2022 | formand |
BIL-FORUM HOLDING ApS (CVR 10028221) | NORMAL | 09.01.2018 | 09.01.2018 | formand |
BILFORUM IMPORT A/S (CVR 31086906) | NORMAL | 10.05.2013 | 08.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bil-Forum A/S (CVR 20001690) | NORMAL | 30.05.2008 | 08.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
BILCENTER BOUET ApS (CVR 15660503) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.03.1996 | 10.09.1996 | bestyrelse |
W.A. AF 12.11.1996 A/S (CVR 81783012) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.02.1977 | 22.12.1999 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BIL-FORUM HOLDING ApS (CVR 10028221) | NORMAL | 09.01.2018 | direktør |
BrandIn 2017 ApS (CVR 38988530) | NORMAL | 05.10.2017 | direktør |
AWFK Holding ApS (CVR 36702435) | NORMAL | 01.04.2015 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET HJØRRINGVEJ 142 ApS (CVR 36449144) | NORMAL | 27.11.2014 | direktør |
AWKW EJENDOMME ApS (CVR 30828291) | NORMAL | 14.09.2007 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET THISTEDVEJ 110-112 ApS (CVR 20341602) | NORMAL | 01.09.1997 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ALLAN WINTHER LARSEN HOLDING ApS (CVR 31088402) | OPLØST EFTER FUSION | 11.12.2007 | 14.06.2016 | direktion |
AWKW HOLDING ApS (CVR 30899997) | OPLØST EFTER SPALTNING | 10.09.2007 | 11.12.2007 | direktion |
BIL-FORUM HOLDING ApS (CVR 10028221) | NORMAL | 27.06.2000 | 08.01.2018 | direktør |
Bil-Forum A/S (CVR 20001690) | NORMAL | 05.09.1997 | 09.01.2018 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Vinther Larsen | 6,67 % | 13,33 % | 13,33 % | 13,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Allan Vinther Larsen (antal: 15) | 10 | 2 | 2 | 1 |
Pct. | 67 % | 13 % | 13 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Vinther Larsen (antal: 37) | 11 | 10 | 13 | 3 |
Pct. | 30 % | 27 % | 35 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |