Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gabriel John Kristian Lars Dahl | 09.12.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorthe Stoiberg | 17.01.2014 | 01.09.2014 | adm. dir |
Harald Christian Sandborg | 15.12.2010 | 28.02.2013 | direktør |
Gerth-Ole Arne Andreas Larsen | 12.01.2008 | 15.12.2010 | direktør |
Mina Marie Benedikte Møller | 23.07.1999 | 24.07.2000 | direktør |
Ulla Tine Larsen | 01.12.1981 | 12.01.2008 | direktør |
Karl Niels Olsen | 01.12.1981 | 23.07.1999 | direktør |
Orla Sandborg | 01.12.1981 | 28.11.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vittus Peter Meqqusaaq Qujaukitsoq | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nikkulaat Jeremiassen | 30.11.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Bianco Rosendahl Lyberth | 30.11.2021 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Siverth Josef Amondsen | 01.03.2021 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Sandgreen | 29.05.2018 | 30.11.2021 | formand |
Tønnes Otto Kaleraq Berthelsen | 29.05.2018 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Petrus Holger Biilmann | 01.09.2014 | 29.05.2018 | formand |
Jens Henrik Sandgreen | 01.09.2014 | 28.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lissi Olsen | 01.09.2014 | 01.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Alfred Emil Jakobsen | 26.01.2010 | 01.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
John Biilmann | 30.08.2006 | 26.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Paviaraq Mossin Heilmann | 22.01.2003 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kornelius Pavia Josef Therkildsen | 01.11.2002 | 17.01.2014 | formand |
Kristian Ole Sigvard Anton Magnussen | 01.11.2002 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bo Madsen | 23.07.1999 | 24.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Petrus Holger Biilmann | 23.07.1999 | 24.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mina Marie Benedikte Møller | 23.07.1999 | 24.07.2000 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Sivert Anthon Olsen | 26.02.1997 | 23.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peder Munk Pedersen | 01.12.1981 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Tine Larsen | 01.12.1981 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Siverth Josef Amondsen | 01.12.1981 | 22.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Karl Niels Olsen | 01.12.1981 | 23.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jess Gustav Rasmus Berthelsen | 01.12.1981 | 23.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ole Rud | 01.12.1981 | 23.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
ÂlúnguaK Nikolai Olsen | 01.12.1981 | 26.02.1997 | bestyrelsesmedlem |
Hagen Højer Christensen | 01.12.1981 | 13.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Ole Sigvard Anton Magnussen | 01.12.1981 | 20.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Steffen Filipus Markus Heinrich | 01.12.1981 | 20.11.1992 | bestyrelsesmedlem |
Ejner Jacobsen | 01.12.1981 | 01.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henry Lyberth | 01.12.1981 | 28.11.1988 | bestyrelsesmedlem |