Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 22.06.2010 | 22.06.2010 |
UNDER KONKURS | 09.09.2009 | 21.06.2010 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 27.08.2009 | 08.09.2009 |
NORMAL | 25.02.1982 | 26.08.2009 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Udgivelse af bøger (581100) | 01.01.2008 | 22.06.2010 |
Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (221120) | 18.10.1999 | 31.12.2007 |
Finansieringsvirksomhed i øvrigt (652395) | 25.02.1982 | 17.10.1999 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
45969600 | 20.10.2003 | 09.12.2004 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
PLANEX A/S | 14.06.2004 | 22.06.2010 |
LÆGEDAGBOGEN A/S | 14.12.1995 | 13.06.2004 |
COPENHAGEN INVEST A/S | 03.02.1990 | 13.12.1995 |
TÅRBÆK BOLIGSELSKAB A/S | 28.04.1988 | 02.02.1990 |
TÅRBÆK BOLIGSELSKAB ApS | 25.02.1982 | 27.04.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
ARTZ TAGESBUK (GMBH) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
ARTZ ZEITPLANER (GMBH) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
CALENDER PUBLISHING (LTD) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
DOCTOR'S ORGANISER (LTD) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
LEGEDAGBOKEN A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
LÄKARDAGBOKEN (AB) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
LÄKARDAGBOKEN A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
LÆGEKALENDEREN A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX KALENDER A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX MED. (GMBH) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX ORGANISER (LTD) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX PUBLISHING (LTD) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX SYSTEM KALENDER A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX VELRLAG (GMBH) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
PLANEX ZEITPLANER (GMBH) A/S | 25.07.1988 | 23.06.2010 |
KALENDERFORLAGET A/S | 25.07.1988 | 13.05.1997 |
LÄKARDAGBOKEN AB A/S | 25.07.1988 | 13.02.1996 |
COPENHAGEN FINANS OG PORTFOLIO MANAGEMENT A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
COPENHAGEN HOLDING A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
COPENHAGEN PENSION A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
COPENHAGEN TRUST OG INVEST RESEARCH A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
COPENHAGEN VENTURE A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
INVESTERINGSSELSKABET COPENHAGEN A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
JOHN LEVIN INVESTERINGSRÅDGIVNING A/S | 25.07.1988 | 13.12.1995 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af 1 direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse | 14.06.2004 | 22.06.2010 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.