Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-10-21 fjernes Navne: A/S JEKALINE, VOLLSMOSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vindeløv Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Direktion: Allan Vindeløv (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 fjernes Bestyrelse: John Vindeløv Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation, handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-02-23 tilføjes Vedtægter: 1983-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Bestyrelse: John Vindeløv Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Direktion: Allan Vindeløv (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Navne: A/S JEKALINE, VOLLSMOSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)